CEBERIO GALARDI JESUS
Informe ejecutivo de CEBERIO GALARDI JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 18
Empresas inactivas: 12
CARGOS DE CEBERIO GALARDI JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDICIONES EL PAIS SL | Consejero | 15/02/2013 | 21/10/2016 |
DIARIO EL PAIS SL | Consejero | 30/05/2011 | 21/10/2016 |
DEDALO GRUPO GRAFICO SL | Representante | 20/08/2009 | 02/11/2011 |
EDICIONES EL PAIS SL | Apoderado | 23/02/2010 | 06/10/2011 |
REDPRENSA SL | Administrador Solidario | 26/09/2011 | |
GRUPO DE MEDIOS IMPRESOS Y DIGITALES SL | Administrador Solidario | 15/09/2011 | |
DIARIO CINCO DIAS SA | Administrador Solidario | 14/09/2011 | |
ESPACIO DIGITAL EDITORIAL SL | Administrador Solidario | 07/09/2011 | |
PROMOTORA GENERAL DE REVISTAS SA | Administrador Solidario | 07/09/2011 | |
FACTORIA PRISA NOTICIAS SL | Administrador Solidario | 26/03/2009 | 06/09/2011 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CEBERIO GALARDI JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBERIO GALARDI JESUS
Empresa: DIARIO EL PAIS SL
Consejero
- Ceberio Galardi Jesus
- Estefania Moreira Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17248 , F 179, S 8, H M 7672, I/A 118 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: EDICIONES EL PAIS SL
Consejero
- Ceberio Galardi Jesus
- Estefania Moreira Joaquin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 30974 , F 104, S 8, H M 476760, I/A 43 (21/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-209-28
Empresa: EDICIONES EL PAIS SL
Consejero Delegado
Consejero
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26455 , F 222, S 8, H M 476760, I/A 21 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-38-28
Empresa: DEDALO GRUPO GRAFICO SL
Representante
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28741 , F 166, S 8, H M 341515, I/A 55 (02/11/2011)
CVE: BORME-A-2011-217-28
Empresa: EDICIONES EL PAIS SL
Apoderado
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26455 , F 221, S 8, H M 476760, I/A 18 (06/10/2011)
CVE: BORME-A-2011-199-28
Empresa: REDPRENSA SL
Administrador Solidario
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19469 , F 81, S 8, H M 140877, I/A 21 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-190-28
Administrador Solidario
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14767 , F 57, S 8, H M 245284, I/A 29 (15/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-186-28
Empresa: PROMOTORA GENERAL DE REVISTAS SA
Administrador Solidario
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18659 , F 11, S 8, H M 7684, I/A 69 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Administrador Solidario
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17250 , F 154, S 8, H M 204477, I/A 26 (07/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-185-28
Administrador Solidario
- Ceberio Galardi Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 12382 , F 103, S 8, H M 196765, I/A 98 (14/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-183-28
VER MAS ACTOS
Información de CEBERIO GALARDI JESUS
Mostramos los datos de CEBERIO GALARDI JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBERIO GALARDI JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos