CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TIMEX ESPAÑA SA | Apoderado | 19/09/2013 | |
CEBADEZ ASESORIA SL | Administrador Unico | 07/04/2010 |
VINCULACIONES DE CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
Empresa: TIMEX ESPAÑA SA
Apoderado
- Ceballos Perez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17025 , F 10, S 8, H M 140871, I/A 19 (19/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-186-28
Apoderado
- Ceballos Perez Maria Del Pilar
- Fernandez Gordo Carlos
- Revilla Maillo Enrique
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27486 , F 160, S 8, H M 495274, I/A 3 (05/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-134-28
Empresa: CEBADEZ ASESORIA SL
Administrador Unico
- Ceballos Perez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 27593 , F 121, S 8, H M 497253, I/A 1 (07/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-72-28
Empresa: IOMEGA SAL
Apoderado
- Ceballos Perez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35559 , F 217, S 8, H B 272184, I/A 13 (04/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-220-08
Empresa: LAUFER ALOJAMIENTO SL
Administrador Unico
- Ceballos Perez Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18377 , F 113, S 8, H M 318748, I/A 3 (04/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-51-28
Información de CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBALLOS PEREZ MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos