CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
Informe ejecutivo de CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BEST FOR YOU ROJULU SL | Administrador Solidario | 05/11/2014 | 29/01/2019 |
BEST FOR YOU ROJULU SL | Administrador Mancomunado | 07/01/2014 | 05/11/2014 |
VINCULACIONES DE CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
Empresa: BEST FOR YOU ROJULU SL
Administrador Solidario
- Ceballos Castejon Luis Antonio
- Molina Moreno Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 24, S 8, H M 572285, I/A 3 (29/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-24-28
Empresa: BEST FOR YOU ROJULU SL
Administrador Solidario
- Ceballos Castejon Luis Antonio
- Molina Moreno Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 24, S 8, H M 572285, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: BEST FOR YOU ROJULU SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez De Castro Judith Del Sol
- Ceballos Castejon Luis Antonio
- Molina Moreno Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 24, S 8, H M 572285, I/A 2 (05/11/2014)
CVE: BORME-A-2014-217-28
Empresa: BEST FOR YOU ROJULU SL
Administrador Mancomunado
- Bermudez De Castro Judith Del Sol
- Ceballos Castejon Luis Antonio
- Molina Moreno Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31802 , F 21, S 8, H M 572285, I/A 1 (07/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-8-28
Información de CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO
Mostramos los datos de CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBALLOS CASTEJON LUIS ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos