CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
Informe ejecutivo de CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 38
Empresas inactivas: 8
CARGOS DE CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES CONSTRUMOTA SL | Administrador Unico | 27/08/2015 | |
GERIALCALA SA | Administrador Solidario | 04/06/2009 |
VINCULACIONES DE CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
Empresa: EUROPEAN SCHOOL HEALTH EDUCATION SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Atienza Rafael
Apoderado Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 58, S 8, H J 14567, I/A 12 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: EUROPEAN SCHOOL HEALTH EDUCATION SL
Administrador Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 58, S 8, H J 14567, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: GRUPO EDITOR RCA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Atienza Rafael
Apoderado Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 91, S 8, H J 18579, I/A 12 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: GRUPO EDITOR RCA SL
Administrador Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 91, S 8, H J 18579, I/A 11 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: FORMACION ALCALA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Ceballos Atienza Rafael
Apoderado Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 80, S 8, H J 8751, I/A 19 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: FORMACION ALCALA SL
Administrador Mancomunado
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 703 , F 80, S 8, H J 8751, I/A 18 (05/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-30-23
Empresa: FARO EDTECH INVESTMENTS SL
Apoderado
- Ceballos Atienza Rafael
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 45627 , F 5, S 8, H M 740154, I/A 13 (31/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-28
Empresa: ZUMAQUE EDITORIAL SL
Liquidador
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 91, S 8, H J 17177, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-23
Empresa: ZUMAQUE EDITORIAL SL
Administrador Unico
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 91, S 8, H J 17177, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-23
Empresa: EDITORIAL M1C SL
Liquidador
- Ceballos Atienza Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 447 , F 85, S 8, H J 17176, I/A 3 (01/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-27-23
VER MAS ACTOS
Información de CEBALLOS ATIENZA RAFAEL
Mostramos los datos de CEBALLOS ATIENZA RAFAEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBALLOS ATIENZA RAFAEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos