CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 30
Empresas activas: 26
Cargos inactivos: 45
Empresas inactivas: 22
CARGOS DE CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AURICA SEARCH FUND CAPITAL I FCRE SA | REPR.143 RRM | 04/09/2024 | |
RESIDENCIAL PORTUGALETE GE SL | Administrador Mancomunado | 04/07/2024 | |
APARTAMENTOS CONTINENTAL 2005 SL | Administrador Unico | 18/03/2024 | |
RESIDENCIAL AZKEN PORTU GE SL | Administrador Mancomunado | 23/01/2024 | |
RESIDENCIAL BAHIA DE SAN VICENTE GE SL | Administrador Mancomunado | 16/01/2024 | |
DEPOSITO FRANCO MADRID SL | Presidente | 07/09/2023 | |
RESIDENCIAL IRUN CENTRO SL | Apoderado Solidario | 22/12/2021 | |
RESIDENCIAL ASTIGARRAGA GE SL | Administrador Mancomunado | 16/11/2021 | |
ARACE ALQUILERES SL | Administrador Solidario | 24/05/2021 | |
COSTORBE 94 SL | Administrador Unico | 16/02/2021 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
Empresa: AURICA SEARCH FUND CAPITAL I FCRE SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Ceballos Alonso Jose Antonio
- Olalla Icuza Jon
- Segura Zapata Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H B 593208, I/A 9 (04/09/2024)
CVE: BORME-A-2024-175-08
Empresa: RESIDENCIAL PORTUGALETE GE SL
Administrador Mancomunado
- Alberdi Guisasola Javier
- Aranegui Zubiaurre Gorka
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H BI 83240, I/A 1 (04/07/2024)
CVE: BORME-A-2024-133-48
Empresa: RESIDENCIAL AZKOITIA GE SL
Administrador Mancomunado
- Alberdi Guisasola Javier
- Aranegui Zubiaurre Jorge(gorka)
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H SS 43657, I/A 5 (29/05/2024)
CVE: BORME-A-2024-108-20
Empresa: APARTAMENTOS CONTINENTAL 2005 SL
Administrador Unico
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22286 , F 145, S 8, H M 397852, I/A 2 (18/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-60-28
Empresa: RESIDENCIAL AZKEN PORTU GE SL
Administrador Mancomunado
- Aranegui Zubiaurre Jorge(gorka)
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3133 , F 20, S 8, H SS 46847, I/A 1 (23/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-24-20
Administrador Mancomunado
- Alberdi Guisasola Javier
- Aranegui Zubiaurre Jorge(gorka)
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3131 , F 168, S 8, H SS 46244, I/A 1 (16/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-20
Empresa: DEPOSITO FRANCO MADRID SL
Presidente
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3084 , F 108, S 8, H SS 7615, I/A 17 (07/09/2023)
CVE: BORME-A-2023-176-20
Empresa: DEPOSITO FRANCO MADRID SA
Consejero
- Ceballos Alonso Jose Antonio
- DEPOSITOS DE COMERCIO EXTERIOR SA
- Echeveste Arruti Federico
- Iglesias Medrano Eloy
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1380 , F 24, S 8, H SS 7615, I/A 16 (28/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-75-20
Empresa: GRUPO ERAIKIN 2002 SL
Apoderado Solidario
Apoderado
- Ceballos Alonso Jose Antonio
- Etxeberria Beristain Ignacio Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1997 , F 95, S 8, H SS 21570, I/A 30 (21/12/2022)
CVE: BORME-A-2023-4-20
Empresa: SANTIAGO BIDE SL
Liquidador
- Ceballos Alonso Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2745 , F 152, S 8, H SS 38585, I/A 6 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-202-20
VER MAS ACTOS
Información de CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEBALLOS ALONSO JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos