CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
Informe ejecutivo de CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
AIR CRUISING SERVICES SL | Administrador Solidario | 24/07/2013 |
VINCULACIONES DE CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
Empresa: AIR CRUISING SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceacero Palomares Pedro Javier
- Exposito Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19219 , F 134, S 8, H M 336531, I/A 5 (23/10/2018)
CVE: BORME-A-2018-210-28
Empresa: AIR CRUISING SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceacero Palomares Pedro Javier
- Exposito Gonzalo Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19219 , F 133, S 8, H M 336531, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: AIR CRUISING SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceacero Palomares Pedro Javier
- Exposito Gonzalo Jose
- Romero Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19219 , F 133, S 8, H M 336531, I/A 4 (24/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-145-28
Empresa: AIR CRUISING SERVICES SL
Administrador Solidario
- Ceacero Palomares Pedro Javier
- Exposito Gonzalo Jose
- Romero Gonzalez Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 19219 , F 133, S 8, H M 336531, I/A 3 (16/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-19-28
Información de CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER
Mostramos los datos de CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEACERO PALOMARES PEDRO JAVIER, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos