CEA VILLAOSLADA PABLO
Informe ejecutivo de CEA VILLAOSLADA PABLO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEA VILLAOSLADA PABLO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTUDIOS INSTALACIONES Y MANTENIMIENTO SLL | Administrador Unico | 07/03/2014 |
VINCULACIONES DE CEA VILLAOSLADA PABLO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEA VILLAOSLADA PABLO
Administrador Unico
- Cea Villaoslada Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26984 , F 213, S 8, H M 486195, I/A 3 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Administrador Solidario
- Cea Villaoslada Pablo
- Chousa Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26984 , F 213, S 8, H M 486195, I/A 3 (07/03/2014)
CVE: BORME-A-2014-55-28
Administrador Solidario
- Cea Villaoslada Pablo
- Chousa Alvarez Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26984 , F 210, S 8, H M 486195, I/A 1 (04/09/2009)
CVE: BORME-A-2009-177-28
Secretario No Consejero
- Cea Villaoslada Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21069 , F 76, S 8, H M 373882, I/A 8 (24/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-125-28
Apoderado
- Cea Villaoslada Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21069 , F 76, S 8, H M 373882, I/A 7 (02/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-110-28
Información de CEA VILLAOSLADA PABLO
Mostramos los datos de CEA VILLAOSLADA PABLO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEA VILLAOSLADA PABLO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos