CEA EROA MARIA-PURIFICACION
Informe ejecutivo de CEA EROA MARIA-PURIFICACION
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CEA EROA MARIA-PURIFICACION
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DENTIRUN SL | Socio Unico | 31/01/2019 | |
DENTIRUN SL | Administrador Unico | 31/01/2019 |
VINCULACIONES DE CEA EROA MARIA-PURIFICACION
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CEA EROA MARIA-PURIFICACION
Empresa: QUIROKINE SL
Liquidador
- Cea Eroa Maria-purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 131, S 8, H SS 36631, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: QUIROKINE SL
Administrador Unico
- Cea Eroa Maria-purificacion
Liquidador
- Cea Eroa Maria-purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 131, S 8, H SS 36631, I/A 3 (17/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-18-20
Empresa: DENTIRUN SL
Administrador Unico
- Cea Eroa Maria-purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 27, S 8, H SS 41364, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: DENTIRUN SL
Socio Único
- Cea Eroa Maria-purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2885 , F 27, S 8, H SS 41364, I/A 1 (31/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-30-20
Empresa: QUIROKINE SL
Administrador Unico
- Cea Eroa Maria-purificacion
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 131, S 8, H SS 36631, I/A 2 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-20
Empresa: QUIROKINE SL
Administrador Solidario
- Cea Eroa Maria-purificacion
- Sanchez Cea Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 131, S 8, H SS 36631, I/A 2 (07/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-198-20
Empresa: QUIROKINE SL
Administrador Solidario
- Cea Eroa Maria-purificacion
- Sanchez Cea Iker
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2659 , F 128, S 8, H SS 36631, I/A 1 (21/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-142-20
Información de CEA EROA MARIA-PURIFICACION
Mostramos los datos de CEA EROA MARIA-PURIFICACION que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CEA EROA MARIA-PURIFICACION, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos