CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
Informe ejecutivo de CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
GRUAS BAHIA SL | Apoderado Mancomunado | 14/05/2019 | |
GRUAS GIL CADIZ SL | Consejero | 05/09/2018 | |
EUROGRUAS ALGECIRAS SL | Consejero | 06/08/2018 |
VINCULACIONES DE CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
Empresa: GRUAS BAHIA SL
Apoderado Mancomunado
- Cazalla Gallego Maria Antonia
- Gomez Rojas Alicia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 26, S 8, H CA 2895, I/A 12 (14/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-95-11
Empresa: GRUAS BAHIA SL
Consejero Delegado Solidario
- Carrion Fernandez Antonio
- Cazalla Gallego Maria Antonia
Consejero
- Carrion Fernandez Antonio
- Cazalla Gallego Maria Antonia
- Gomez Rojas Alicia
Presidente
Secretario
- Cazalla Gallego Maria Antonia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1470 , F 25, S 8, H CA 2895, I/A 11 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-241-11
Empresa: GRUAS GIL CADIZ SL
Consejero
- Carrion Fernandez Antonio
- Cazalla Gallego Maria Antonia
- Gomez Rojas Alicia
- Leandro Trigo Isabel Maria
- Rodriguez Fernandez Susana
- Sato Gonzalez Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2043 , F 161, S 8, H CA 4086, I/A 31 (05/09/2018)
CVE: BORME-A-2018-177-11
Empresa: EUROGRUAS ALGECIRAS SL
Consejero
- Carrion Fernandez Antonio
- Cazalla Gallego Maria Antonia
- Gomez Rojas Alicia
- Leandro Trigo Isabel Maria
- Rodriguez Fernandez Susana
- Sato Gonzalez Francisco Javier
Presidente
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1955 , F 147, S 8, H CA 18506, I/A 25 (06/08/2018)
CVE: BORME-A-2018-156-11
Información de CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA
Mostramos los datos de CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAZALLA GALLEGO MARIA ANTONIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos