CAYUELAS PEREZ GERMAN
Informe ejecutivo de CAYUELAS PEREZ GERMAN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAYUELAS PEREZ GERMAN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ORCELIS INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 09/12/2020 | |
COSTABLANCA ENERGIA SL | Administrador Solidario | 10/07/2020 | |
ASESORIA ENERGETICA ORIOL SL | Administrador Unico | 02/05/2012 | |
ASESORES ENERGETICOS COSTABLANCA SL | Administrador Unico | 24/02/2010 |
VINCULACIONES DE CAYUELAS PEREZ GERMAN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAYUELAS PEREZ GERMAN
Empresa: CGT ENERGIA Y SERVICIOS SL
Liquidador
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 199, S 8, H A 164693, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: CGT ENERGIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Liquidador
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 199, S 8, H A 164693, I/A 2 (28/12/2020)
CVE: BORME-A-2021-3-03
Empresa: ORCELIS INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Andreu Ortuño Manuel Jesus
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4336 , F 134, S 8, H A 172182, I/A 1 (09/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-241-03
Empresa: COSTABLANCA ENERGIA SL
Administrador Solidario
- Andreu Ortuño Manuel Jesus
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 63, S 8, H A 125929, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-03
Empresa: COSTABLANCA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 63, S 8, H A 125929, I/A 4 (10/07/2020)
CVE: BORME-A-2020-138-03
Empresa: CGT ENERGIA Y SERVICIOS SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4205 , F 198, S 8, H A 164693, I/A 1 (08/04/2019)
CVE: BORME-A-2019-74-03
Empresa: ASESORIA ENERGETICA ORIOL SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3603 , F 98, S 8, H A 129873, I/A 1 (02/05/2012)
CVE: BORME-A-2012-90-03
Empresa: COSTABLANCA ENERGIA SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3535 , F 61, S 8, H A 125929, I/A 1 (09/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-118-03
Empresa: ASESORES ENERGETICOS COSTABLANCA SL
Administrador Unico
- Cayuelas Perez German
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3434 , F 5, S 8, H A 120294, I/A 1 (24/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-44-03
Información de CAYUELAS PEREZ GERMAN
Mostramos los datos de CAYUELAS PEREZ GERMAN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAYUELAS PEREZ GERMAN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos