CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
Informe ejecutivo de CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 4
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | Mbro.Cte.NyR | 18/05/2017 | |
MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA | Consejero Independiente | 26/10/2016 | |
HEARTELIUS SL | Apoderado Mancomunado | 15/01/2016 | |
GEMZACA SRL | Administrador Unico | 06/02/2012 |
VINCULACIONES DE CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Independiente
- Aguirre Gonzalo Juan Maria
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
M.Com.Retr.
Miem.Com.Nom
MiemComSOSTE
Pres.Com.Nom
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43927 , F 76, S 8, H M 577086, I/A 93 (02/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-151-28
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Independiente
- Aguirre Gonzalo Juan Maria
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
M.Com.Retr.
Miem.Com.Nom
Pres.Com.Nom
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41795 , F 118, S 8, H M 577086, I/A 78 (02/07/2021)
CVE: BORME-A-2021-130-28
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Independiente
- Aguirre Gonzalo Juan Maria
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
M.Com.Retr.
Miem.Com.Nom
Presidente
Pte.Comit.Au
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36359 , F 30, S 8, H M 577086, I/A 62 (10/05/2019)
CVE: BORME-A-2019-93-28
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Mbro.Cte.NyR
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
- Garcia Carranza Benjumea Javier
- Johnston George Donald
- Ortiz Vaamonde Fernando Javier
PreComAudit
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Mbro.Cte.NyR
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
- Garcia Carranza Benjumea Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35235 , F 31, S 8, H M 577086, I/A 40 (18/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-98-28
Empresa: HEARTELIUS SL
Consejero
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Secretario
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34090 , F 162, S 8, H M 613291, I/A 6 (11/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-94-28
Empresa: MERLIN PROPERTIES SOCIMI SA
Consejero Independiente
- Aguirre Gonzalo Juan Maria
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34405 , F 123, S 8, H M 577086, I/A 33 (26/10/2016)
CVE: BORME-A-2016-210-28
Empresa: HEARTELIUS SL
Apoderado Mancomunado
- Aguirre Gil De Biedma Santiago
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Apoderado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34090 , F 159, S 8, H M 613291, I/A 4 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: HEARTELIUS SL
Consejero
- Aguirre Gil De Biedma Jose Luis
- Aguirre Gil De Biedma Santiago
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Presidente
Secretario
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34090 , F 158, S 8, H M 613291, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
Empresa: HEARTELIUS SL
Administrador Unico
- Cavero Mestre Maria Del Pilar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 34090 , F 158, S 8, H M 613291, I/A 3 (15/01/2016)
CVE: BORME-A-2016-15-28
VER MAS ACTOS
Información de CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR
Mostramos los datos de CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAVERO MESTRE MARIA DEL PILAR, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos