CAVALLER SOTERAS PAULINA
Informe ejecutivo de CAVALLER SOTERAS PAULINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CAVALLER SOTERAS PAULINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ESTEVE CAVALLER SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 19/05/2017 | |
CAN ESTEVE DE LA RIERA SL | Presidente | 15/05/2017 | |
CAN ESTEVE DE LA RIERA SL | Consejero | 15/05/2017 | |
CAN ESTEVE DE LA RIERA SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 15/05/2017 | |
ESTEVE CAVALLER SL | Presidente | 15/02/2013 | |
ESTEVE CAVALLER SL | Consejero | 15/02/2013 | |
ESTEVE CAVALLER SL | Consejero Delegado | 15/02/2013 |
VINCULACIONES DE CAVALLER SOTERAS PAULINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAVALLER SOTERAS PAULINA
Empresa: ESTEVE CAVALLER SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavaller Soteras Paulina
- Esteve Cavaller Marta
- Marroquin Sagales Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43510 , F 192, S 8, H B 234538, I/A 12 (19/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-99-08
Empresa: CAN ESTEVE DE LA RIERA SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Cavaller Soteras Paulina
- Esteve Cavaller Marta
Apoderado Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 116, S 8, H B 183532, I/A 15 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: CAN ESTEVE DE LA RIERA SL
Consejero
- Cavaller Soteras Paulina
- Esteve Cavaller Jose Maria
- Esteve Cavaller Marta
- Esteve Garriga Manuel
Presidente
- Cavaller Soteras Paulina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 116, S 8, H B 183532, I/A 14 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: CAN ESTEVE DE LA RIERA SL
Administrador
- Cavaller Soteras Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31001 , F 116, S 8, H B 183532, I/A 14 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: ESTEVE CAVALLER SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Cavaller Soteras Paulina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43510 , F 192, S 8, H B 234538, I/A 11 (15/05/2017)
CVE: BORME-A-2017-96-08
Empresa: ESTEVE CAVALLER SL
Consejero Delegado
- Cavaller Soteras Paulina
Consejero
- CAN ESTEVE DE LA RIERA SL
- Cavaller Soteras Paulina
- Esteve Cavaller Marta
Presidente
- Cavaller Soteras Paulina
REPR.143 RRM
- Cavaller Soteras Paulina
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43510 , F 191, S 8, H B 234538, I/A 10 (15/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-39-08
Empresa: SCABARNA SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Cavaller Soteras Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 33862 , F 154, S 8, H B 130997, I/A 31 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: COMPAÑIA MAQUINARIA 93 SA
Consejero
REPR.143 RRM
- Cavaller Soteras Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38728 , F 43, S 8, H B 102069, I/A 41 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Empresa: BOBCAT OF CATALUNYA SL
Consejero
REPR.143 RRM
- Cavaller Soteras Paulina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39882 , F 154, S 8, H B 241566, I/A 13 (26/11/2010)
CVE: BORME-A-2010-235-08
Información de CAVALLER SOTERAS PAULINA
Mostramos los datos de CAVALLER SOTERAS PAULINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAVALLER SOTERAS PAULINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos