CAVA MAURICIO JESUS
Informe ejecutivo de CAVA MAURICIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CAVA MAURICIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CERRAMIENTOS CAVA SL | Socio Unico | 17/01/2024 | |
CERRAMIENTOS CAVA SL | Administrador Unico | 17/01/2024 |
VINCULACIONES DE CAVA MAURICIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAVA MAURICIO JESUS
Empresa: CERRAMIENTOS CAVA SL
Administrador Unico
- Cava Mauricio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11496, L 8774, F 181, S 8, H V 215458, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: CERRAMIENTOS CAVA SL
Socio Único
- Cava Mauricio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11496, L 8774, F 181, S 8, H V 215458, I/A 1 (17/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-17-46
Empresa: JESUS CAVA SL
Administrador Unico
- Cava Mauricio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7992, L 5286, F 125, S 8, H V 100995, I/A 7 (21/07/2010)
CVE: BORME-A-2010-145-46
Empresa: JESUS CAVA SL
Administrador Unico
- Cava Mauricio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7992, L 5286, F 124, S 8, H V 100995, I/A 5 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-46
Empresa: JESUS CAVA SL
Administrador Solidario
- Cava Cava Jesus
- Cava Mauricio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 7992, L 5286, F 124, S 8, H V 100995, I/A 5 (17/06/2009)
CVE: BORME-A-2009-119-46
Información de CAVA MAURICIO JESUS
Mostramos los datos de CAVA MAURICIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAVA MAURICIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos