CAUNEDO GARCIA ANGELA
Informe ejecutivo de CAUNEDO GARCIA ANGELA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 5
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CAUNEDO GARCIA ANGELA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TOTALENERGIES MERCADO ESPAÑA SA | Apoderado Solidario | 18/11/2020 | |
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado | 16/11/2020 | |
TOTALENERGIES CLIENTES SA | Apoderado | 04/11/2020 | |
TOTALENERGIES CLIENTES SA | Apoderado | 08/06/2017 | |
BASER COMERCIALIZADORA DE REFERENCIA SA | Apoderado Solidario | 27/04/2010 |
VINCULACIONES DE CAUNEDO GARCIA ANGELA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUNEDO GARCIA ANGELA
Empresa: EDP ENERGIA SA
Apoderado Solidario
- Castaño Lazaro Maria
- Caunedo Garcia Angela
- Vallina Gutierrez Raul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4053 , F 64, S 8, H AS 18665, I/A 84 (18/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-229-33
Apoderado Solidario
Apoderado
- Caunedo Garcia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816 , F 189, S 8, H AS 39440, I/A 43 (16/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-227-33
Empresa: EDP COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Castaño Lazaro Maria
- Caunedo Garcia Angela
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5959 , F 65, S 8, H BI 23997, I/A 123 (04/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-219-48
Empresa: EDP COMERCIALIZADORA SA
Apoderado
- Alonso Gonzalez Laura
- Alonso Uria Jose Alfredo
- Alvarez Valdes Lopez Osorio Manuel
- Arribas Arias Felix
- Campo Rodriguez Cesar
- Castaño Lazaro Maria
- Caunedo Garcia Angela
- Crespo Fernandez Juan
- Exposito Blanco Jorgelina
- Fernandez Suarez Luz
- Florez Fernandez Francisco Javier
- Gonzalez-lamuño Leguina Antonio
- Gonzalez Santander Ricardo
- Gonzalez Solar Marcos
- Lodares Gonzalez Jose Joaquin
- Luengos Alvarez Carlos
- Martinez Mohedano Jose Luis
- Ortea Garcia Ramon
- Salamanca Segoviano Juan-carlos
- Suarez Saro Joaquin
- Trabanco Garcia Maria Del Carmen
- Valcuende Rodriguez Valentin
- Valle Falcato Beatriz
- Vazquez Filgueiras Ignacio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5335 , F 113, S 8, H BI 23997, I/A 98 (08/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-116-48
Apoderado Solidario
- Alonso Gonzalez Laura
- Alvarez Valdes Lopez Osorio Manuel
- Arias Chausson Carlos
- Campo Rodriguez Cesar
- Caunedo Garcia Angela
- Echevarria Ybarra Pelayo
- Etxaburu Estefania Gorka
- Exposito Blanco Jorgelina
- Fernandez Navas Tania
- Fernandez Suarez Luz Maria
- Garcia Trabanco Carmen
- Salamanca Segoviano Juan-carlos
- Suarez Saro Joaquin
- Valle Falcato Beatriz
- Vazquez Filgueiras Ignacio Javier
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3816 , F 176, S 8, H AS 39440, I/A 8 (27/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-87-33
Información de CAUNEDO GARCIA ANGELA
Mostramos los datos de CAUNEDO GARCIA ANGELA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUNEDO GARCIA ANGELA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos