CAUBET GUAL JORGE
Informe ejecutivo de CAUBET GUAL JORGE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CAUBET GUAL JORGE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARKET PES SL | Apoderado Solidario | 04/01/2019 | 12/07/2019 |
MARKET PES SL | Administrador Unico | 04/01/2019 | |
COMERCIAL AYA SL | Liquidador | 10/12/2013 | 10/12/2013 |
COMERCIAL AYA SL | Administrador | 10/12/2013 |
VINCULACIONES DE CAUBET GUAL JORGE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CAUBET GUAL JORGE
Empresa: MARKET PES SL
Apoderado Solidario
- Caubet Gual Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38461 , F 117, S 8, H B 327267, I/A 7 (12/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-138-08
Empresa: MARKET PES SL
Apoderado Solidario
- Caubet Gual Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38461 , F 117, S 8, H B 327267, I/A 6 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: MARKET PES SL
Administrador Unico
- Caubet Gual Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 38461 , F 116, S 8, H B 327267, I/A 5 (04/01/2019)
CVE: BORME-A-2019-8-08
Empresa: COMERCIAL AYA SL
Liquidador
- Caubet Gual Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28706 , F 171, S 8, H B 16285, I/A 5 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Empresa: COMERCIAL AYA SL
Administrador
- Caubet Gual Jorge
Liquidador
- Caubet Gual Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28706 , F 171, S 8, H B 16285, I/A 5 (10/12/2013)
CVE: BORME-A-2013-240-08
Información de CAUBET GUAL JORGE
Mostramos los datos de CAUBET GUAL JORGE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CAUBET GUAL JORGE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos