CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
Informe ejecutivo de CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THE GARAGE CLUB SL | Apoderado | 16/01/2023 | |
THE GARAGE CLUB SL | Socio Unico | 19/05/2022 | |
ECO GLOBAL ENTERPRISES SL | Socio Unico | 05/05/2022 |
VINCULACIONES DE CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
Empresa: THE GARAGE CLUB SL
Apoderado
- Catsamatsas Odreman Sandra Stephania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43536 , F 24, S 8, H M 768760, I/A 2 (16/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-15-28
Empresa: THE GARAGE CLUB SL
Socio Único
- Catsamatsas Odreman Sandra Stephania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43536 , F 20, S 8, H M 768760, I/A 1 (19/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-99-28
Empresa: ECO GLOBAL ENTERPRISES SL
Socio Único
- Catsamatsas Odreman Sandra Stephania
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1614 , F 104, S 8, H VA 33116, I/A 1 (05/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-90-47
Información de CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA
Mostramos los datos de CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATSAMATSAS ODREMAN SANDRA STEPHANIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos