CATARINEU GARCIA ALVARO
Informe ejecutivo de CATARINEU GARCIA ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CATARINEU GARCIA ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SCOOLTIC CONSULTING SL | Administrador Unico | 15/10/2019 |
VINCULACIONES DE CATARINEU GARCIA ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATARINEU GARCIA ALVARO
Empresa: SCOOLTIC CONSULTING SL
Administrador Unico
- Catarineu Garcia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10732, L 8012, F 50, S 8, H V 189775, I/A 1 (15/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-203-46
Empresa: IOSS TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL
Consejero Delegado
Consejero
- Catarineu Garcia Alvaro
- CHASADE INVERSIONES SL
- SUMMA AEQUITAS SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9625, L 6907, F 209, S 8, H V 153658, I/A 6 (03/07/2014)
CVE: BORME-A-2014-129-46
Apoderado
- Catarineu Garcia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9537, L 6819, F 183, S 8, H V 150817, I/A 6 (01/07/2013)
CVE: BORME-A-2013-127-46
Empresa: IOSS TECHNOLOGY DEVELOPMENT SL
Apoderado
- Catarineu Garcia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9621, L 6903, F 55, S 8, H V 153658, I/A 4 (20/06/2013)
CVE: BORME-A-2013-120-46
Empresa: DOCUMENTS I IMPRESSIONS SL
Consejero Delegado
Consejero
- Catarineu Garcia Alvaro
- CHASADE INVERSIONES SL
- SUMMA AEQUITAS SL
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Vicesecret.
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9621, L 6903, F 51, S 8, H V 153658, I/A 2 (29/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-85-46
Empresa: RESTITUBO SL
Apoderado
- Catarineu Garcia Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6464, L 3769, F 83, S 8, H V 68434, I/A 8 (24/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-192-46
Información de CATARINEU GARCIA ALVARO
Mostramos los datos de CATARINEU GARCIA ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATARINEU GARCIA ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos