CATALINA TORRECILLA MARIN
Informe ejecutivo de CATALINA TORRECILLA MARIN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CATALINA TORRECILLA MARIN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROMOCIONES PATRO EL MAYOR SL | Administrador Unico | 07/03/2024 |
VINCULACIONES DE CATALINA TORRECILLA MARIN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALINA TORRECILLA MARIN
Empresa: PROMOCIONES PATRO EL MAYOR SL
Administrador Unico
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2219 , F 180, S 8, H MU 51605, I/A 4 (07/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-54-30
Empresa: DIFEL TRADING COMPANY SL
Administrador Unico
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 223, S 8, H MU 37143, I/A 5 (20/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-206-30
Liquidador Mancomunado
- Alonso Perez-castejon Sanchez
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 143, S 8, H MU 52180, I/A 2 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-30
Administrador Mancomunado
- Alonso Perez-castejon Sanchez
- Catalina Torrecilla Marin
Liquidador Mancomunado
- Alonso Perez-castejon Sanchez
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2194 , F 143, S 8, H MU 52180, I/A 2 (24/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-84-30
Empresa: DIFEL TRADING COMPANY SL
Administrador Unico
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1808 , F 223, S 8, H MU 37143, I/A 3 (24/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-45-30
Empresa: CANTERAS DIFEL SL
Administrador Unico
- Catalina Torrecilla Marin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1975 , F 17, S 8, H MU 46099, I/A 3 (09/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-157-30
Información de CATALINA TORRECILLA MARIN
Mostramos los datos de CATALINA TORRECILLA MARIN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALINA TORRECILLA MARIN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos