CATALINA MORILLAS GARCIA
Informe ejecutivo de CATALINA MORILLAS GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATALINA MORILLAS GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EURAMAR SL | Administrador Solidario | 22/04/2021 | |
SOLARMED EUROPA SL | Administrador Unico | 18/08/2010 |
VINCULACIONES DE CATALINA MORILLAS GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALINA MORILLAS GARCIA
Empresa: HERMICRIS SL
Administrador Unico
- Catalina Morillas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1154 , F 192, S 8, H MU 21043, I/A 4 (15/02/2024)
CVE: BORME-A-2024-38-30
Empresa: EURAMAR SL
Administrador Solidario
- Catalina Morillas Garcia
- Fulgencio Garcia Olivares
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 17, S 8, H MU 12809, I/A 8 (22/04/2021)
CVE: BORME-A-2021-80-30
Empresa: EURAMAR SL
Apoderado
- Catalina Morillas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3053 , F 17, S 8, H MU 12809, I/A 7 (30/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-214-30
Empresa: EURAMAR SL
Apoderado
- Catalina Morillas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 660 , F 116, S 8, H MU 12809, I/A 6 (06/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-152-30
Empresa: CONSTRUPROMO CIMER SL
Administrador Unico
- Catalina Morillas Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2361 , F 168, S 8, H MU 59468, I/A 4 (18/08/2010)
CVE: BORME-A-2010-166-30
Información de CATALINA MORILLAS GARCIA
Mostramos los datos de CATALINA MORILLAS GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALINA MORILLAS GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos