CATALINA MARTINEZ GARCIA
Informe ejecutivo de CATALINA MARTINEZ GARCIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 6
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATALINA MARTINEZ GARCIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
SAURATRANS SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2022 | |
JUAN MARTINEZ SAURA SL | Apoderado Mancomunado | 06/07/2022 | |
ROMA VINCI SERVICIOS INTEGRALES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | Socio Unico | 11/12/2017 | |
ROMA VINCI SERVICIOS INTEGRALES FINANCIEROS E INMOBILIARIOS SL | Administrador Unico | 11/12/2017 | |
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ROCAM SL | Socio Unico | 11/01/2010 | |
ELECTRICIDAD Y TELECOMUNICACIONES ROCAM SL | Administrador Unico | 11/01/2010 |
VINCULACIONES DE CATALINA MARTINEZ GARCIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALINA MARTINEZ GARCIA
Empresa: JUAN MARTINEZ SAURA SL
Apoderado Mancomunado
- Catalina Martinez Garcia
- Inocencia Martinez Garcia
- Juan Martinez Garcia
- Pedro- Miguel Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1803 , F 146, S 8, H MU 36848, I/A 4 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-30
Empresa: SAURATRANS SL
Apoderado Mancomunado
- Catalina Martinez Garcia
- Inocencia Martinez Garcia
- Juan Martinez Garcia
- Pedro- Miguel Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 856 , F 61, S 8, H MU 16042, I/A 9 (06/07/2022)
CVE: BORME-A-2022-133-30
Empresa: FITOCROCA SL
Administrador Solidario
- Catalina Martinez Garcia
- Juan Francisco Ruiz Martinez
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1663 , F 88, S 8, H MU 30984, I/A 3 (07/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-238-30
Administrador Unico
- Catalina Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 83, S 8, H MU 95194, I/A 1 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-30
Socio Único
- Catalina Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3283 , F 83, S 8, H MU 95194, I/A 1 (11/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-238-30
Administrador Unico
- Catalina Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 191, S 8, H MU 72726, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-30
Socio Único
- Catalina Martinez Garcia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2723 , F 191, S 8, H MU 72726, I/A 1 (11/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-12-30
Información de CATALINA MARTINEZ GARCIA
Mostramos los datos de CATALINA MARTINEZ GARCIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALINA MARTINEZ GARCIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos