CATALINA CRUAÑAS COSTA
Informe ejecutivo de CATALINA CRUAÑAS COSTA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATALINA CRUAÑAS COSTA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
DISTRIBUCIONS J FERRER SL | Administrador Solidario | 23/12/2016 |
VINCULACIONES DE CATALINA CRUAÑAS COSTA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALINA CRUAÑAS COSTA
Empresa: SNACKS 24H 2014 SL
Liquidador
- Catalina Cruañas Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 9, S 8, H GI 56839, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: SNACKS 24H 2014 SL
Administrador Unico
- Catalina Cruañas Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 9, S 8, H GI 56839, I/A 2 (12/12/2023)
CVE: BORME-A-2023-239-17
Empresa: DISTRIBUCIONS J FERRER SL
Administrador Solidario
- Albert Ferrer Cruañas
- Catalina Cruañas Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1386 , F 58, S 8, H GI 7283, I/A 7 (23/12/2016)
CVE: BORME-A-2017-2-17
Empresa: SNACKS 24H 2014 SL
Administrador Unico
- Catalina Cruañas Costa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2989 , F 8, S 8, H GI 56839, I/A 1 (08/08/2014)
CVE: BORME-A-2014-155-17
Información de CATALINA CRUAÑAS COSTA
Mostramos los datos de CATALINA CRUAÑAS COSTA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALINA CRUAÑAS COSTA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos