CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
Informe ejecutivo de CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
REFORMAS Y OBRAS ODAR SL | Administrador Unico | 29/06/2012 | |
THISWAYUP SL | Administrador Unico | 06/05/2009 |
VINCULACIONES DE CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
Empresa: REFORMAS Y OBRAS ODAR SL
Administrador Unico
- Catalan Castillo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 139, S 8, H Z 50176, I/A 3 (29/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-132-50
Empresa: REFORMAS Y OBRAS ODAR SL
Administrador Unico
- Catalan Castillo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 139, S 8, H Z 50176, I/A 2 (06/10/2010)
CVE: BORME-A-2010-201-50
Empresa: REFORMAS Y OBRAS ODAR SL
Administrador Unico
- Catalan Castillo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3778 , F 137, S 8, H Z 50176, I/A 1 (20/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-102-50
Empresa: VOYDEOUTLET SL
Administrador Unico
- Catalan Castillo Maria-victoria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26640 , F 144, S 8, H M 480130, I/A 1 (06/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-92-28
Información de CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA
Mostramos los datos de CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALAN CASTILLO MARIA-VICTORIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos