CATALA POLO ANTONIO
Informe ejecutivo de CATALA POLO ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 26
Empresas inactivas: 16
CARGOS DE CATALA POLO ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
HLK GLOBAL CEMENT SA | Apoderado Solidario | 01/04/2013 | |
PASANGES ASESORES SL | Administrador Unico | 17/07/2012 | |
VIGUETAS Y FORJADOS ALGABA SA | Apoderado Solidario | 17/03/2009 |
VINCULACIONES DE CATALA POLO ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA POLO ANTONIO
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
Miem.Com.Ctr
- Catala Polo Antonio
- Jimenez Arribas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37227 , F 219, S 8, H M 664045, I/A 4 (13/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-159-28
Empresa: POCAT CONSULTORIA AND MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Catala Polo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25701 , F 124, S 8, H M 463266, I/A 7 (25/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-146-28
Empresa: POCAT CONSULTORIA AND MANAGEMENT SL
Administrador Unico
- Catala Polo Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25701 , F 124, S 8, H M 463266, I/A 6 (30/11/2018)
CVE: BORME-A-2018-235-28
Empresa: CRIPTO CAPITAL SL
Apoderado Solidario
- Catala Polo Antonio
- Del Palacio Anuarbe Manuel
- Krahe Hernandez Jaime
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36123 , F 207, S 8, H M 649055, I/A 3 (04/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-236-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Catala Polo Antonio
- Jimenez Arribas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44968 , F 192, S 8, H B 394976, I/A 20 (13/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-241-08
Empresa: CEMENTOS ESFERA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Catala Polo Antonio
- Ledesma Correas Javier
- Perez Pumares Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2863 , F 14, S 8, H T 20688, I/A 106 (05/09/2016)
CVE: BORME-A-2016-174-43
Empresa: LAFARGE CEMENTOS SA
Apoderado
- Casellas Bond Jose Rafael
- Catala Polo Antonio
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Fernandez Rodriguez Carlos Jorge
- Ferrer Vidal Cortilla Luis
- Gimeno Merino Miguel Antonio
- Herrero Bartolome Aranzazu
- Hervas Ramirez Micaela
- Ledesma Correas Javier
- Lopez Gutierrez Adolfo
- Ocon Sanchez Sandra
- Perez Pumares Rafael
- Portugues Riquelme Antonio
- Romero Castro Luis
- Romero Castro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44707 , F 117, S 8, H B 29129, I/A 1112 (31/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-173-08
Empresa: CEMENTOS LA PARRILLA SA
Apoderado Mancomunado Solidario
Apoderado Solidario
- Catala Polo Antonio
- Gonzalez Garcia Beatriz
- Ledesma Correas Javier
- Romero Castro Luis
Apoderado
- Catala Polo Antonio
- Catala Polo Antonio
- De Fuente Garcia Romero De Tejada Manuel
- Gonzalez Garcia Beatriz
- Herrero Sanchez Aranzazu
- Ocon Sanchez Sandra
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1479 , F 10, S 8, H VA 11258, I/A 94 (30/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-172-47
Empresa: LAFARGE ARIDOS Y HORMIGONES SA
Apoderado Solidario
Apoderado
- Casellas Bond Jose Rafael
- Catala Polo Antonio
- De Fuentes Garcia Romero De Tejada Manuel
- Fernandez Rodriguez Carlos Jorge
- Ferrer Vidal Cortilla Luis
- Gimeno Merino Miguel Antonio
- Herrero Bartolome Aranzazu
- Hervas Ramirez Micaela
- Lopez Gutierrez Adolfo
- Millas Pradere Isidoro
- Ocon Sanchez Sandra
- Perez Pumares Rafael
- Portugues Riquelme Antonio
- Romero Castro Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31595 , F 61, S 8, H M 55118, I/A 174 (29/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-170-28
Empresa: PENSIONS CAIXA 110 FP
MRO.COMS.CTR
- Catala Polo Antonio
- Jimenez Arribas Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44968 , F 191, S 8, H B 394976, I/A 17 (04/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-30-08
VER MAS ACTOS
Información de CATALA POLO ANTONIO
Mostramos los datos de CATALA POLO ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA POLO ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos