CATALA GARCIA MARIA
Informe ejecutivo de CATALA GARCIA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CATALA GARCIA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MARAVILLA BEAUTY SL | Administrador Solidario | 21/11/2022 | |
MAKEUPZONE SL | Socio Unico | 19/12/2017 | |
MAKEUPZONE SL | Administrador Unico | 19/12/2017 |
VINCULACIONES DE CATALA GARCIA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA GARCIA MARIA
Empresa: MARAVILLA BEAUTY SL
Administrador Solidario
- Catala Garcia Maria
- Fernandez Gomez Rafael
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11263, L 8541, F 207, S 8, H V 207419, I/A 1 (21/11/2022)
CVE: BORME-A-2022-226-46
Empresa: MAKEUPZONE SL
Administrador Unico
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 9, S 8, H A 157843, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Empresa: MAKEUPZONE SL
Socio Único
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4085 , F 9, S 8, H A 157843, I/A 1 (19/12/2017)
CVE: BORME-A-2017-246-03
Empresa: SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 29176 , F 55, S 8, H M 462155, I/A 13 (13/07/2012)
CVE: BORME-A-2012-141-28
Empresa: PROMOCION Y PROYECTOS SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17747 , F 207, S 8, H M 29588, I/A 18 (01/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-111-28
Empresa: PROMOCION Y PROYECTOS SL
Presidente
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17747 , F 205, S 8, H M 29588, I/A 16 (26/09/2011)
CVE: BORME-A-2011-191-28
Empresa: SPFA STRUPANEL WORLD SYSTEM SL
Secretario No Consejero
Vicesecretario No Consejero
- Catala Garcia Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25645 , F 52, S 8, H M 462155, I/A 10 (02/06/2011)
CVE: BORME-A-2011-112-28
Información de CATALA GARCIA MARIA
Mostramos los datos de CATALA GARCIA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA GARCIA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos