CATALA BAUZA MATEO
Informe ejecutivo de CATALA BAUZA MATEO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CATALA BAUZA MATEO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CRONORENT MANACOR SL | Socio Unico | 04/06/2024 | |
CRONORENT MANACOR SL | Administrador Unico | 13/10/2023 |
VINCULACIONES DE CATALA BAUZA MATEO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CATALA BAUZA MATEO
Empresa: CRONORENT MANACOR SL
Socio Único
- Catala Bauza Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H PM 98067, I/A 3 (04/06/2024)
CVE: BORME-A-2024-111-07
Empresa: BALEAR DE ECO-RECAMBIOS SL
Liquidador Mancomunado
- Catala Bauza Mateo
- Pastor Serra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 37, S 8, H PM 47399, I/A 7 (19/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-18-07
Empresa: CRONORENT MANACOR SL
Administrador Unico
- Catala Bauza Mateo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3027 , F 11, S 8, H PM 98067, I/A 1 (13/10/2023)
CVE: BORME-A-2023-202-07
Empresa: BALEAR DE ECO-RECAMBIOS SL
Liquidador Mancomunado
- Catala Bauza Mateo
- Pastor Serra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 23, S 8, H PM 47399, I/A 6 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Empresa: BALEAR DE ECO-RECAMBIOS SL
Administrador Solidario
- Catala Bauza Mateo
- Pastor Serra Miguel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2065 , F 23, S 8, H PM 47399, I/A 6 (05/06/2023)
CVE: BORME-A-2023-110-07
Información de CATALA BAUZA MATEO
Mostramos los datos de CATALA BAUZA MATEO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CATALA BAUZA MATEO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos