CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CASINTRA SCL | Mie.Cons.Rec | 18/03/2015 | 11/08/2016 |
CASITRAN SA | Consejero | 17/03/2015 | 08/08/2016 |
VINCULACIONES DE CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
Empresa: CASINTRA SCL
Mie.Cons.Rec
Pre.Cons.Rec
Sec.Cons.Rec
Tesorero Consejo Rector
Vicepresidente Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 199, S 8, H AS 35873, I/A 15 (11/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-159-33
Empresa: CASITRAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Alvarez Rodriguez Francisco Javier
- Batos Alvarez Pablo
- Castrosin Arbas Jose Antonio
- Fernandez Fernandez Fermin
- Pelaez Cernuda Miguel Angel
Presidente
Secretario
Vicepresidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 70, S 8, H AS 10526, I/A 18 (08/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-157-33
Empresa: CASINTRA SCL
Apoderado Mancomunado
Mie.Cons.Rec
- Arias Alvarez Javier
- Castrosin Arbas Jose Antonio
- Lopez Vega Alvaro Abel
Tesorero Consejo Rector
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3561 , F 198, S 8, H AS 35873, I/A 14 (18/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-33
Empresa: CASITRAN SA
Consejero Delegado Mancomunado
Consejero
- Batos Alvarez Pablo
- Castrosin Arbas Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1687 , F 70, S 8, H AS 10526, I/A 16 (17/03/2015)
CVE: BORME-A-2015-58-33
Información de CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTROSIN ARBAS JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos