CASTRO ZURITA MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO ZURITA MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 17
Empresas activas: 16
Cargos inactivos: 8
Empresas inactivas: 5
CARGOS DE CASTRO ZURITA MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
BORIMER INVESTMENTS SL | Representante | 13/12/2022 | |
VISERIS INVESTMENTS SL | Representante | 13/12/2022 | |
LANSIRO INVESTMENTS SL | Representante | 13/12/2022 | |
NEW OPEN ENERGY SOLUTIONS SL | Secretario | 24/02/2022 | |
TARAJAL INVESTMENTS SL | Representante | 31/01/2022 | |
ALTAIME INVESTMENTS SL | Representante | 31/01/2022 | |
FANIRE INVESTMENTS SL | Representante | 31/01/2022 | |
H2NAT SL | Representante | 31/01/2022 | |
SOCIOS Y AMIGOS DEL FONDO DE MICROWD SL | Representante | 02/02/2021 | |
MAGALE INVESTMENTS SL | Representante | 20/08/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTRO ZURITA MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO ZURITA MANUEL
Empresa: KATRIEL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44401 , F 46, S 8, H M 782508, I/A 2 (18/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-81-28
Empresa: ELONVIA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44347 , F 105, S 8, H M 781660, I/A 2 (09/04/2024)
CVE: BORME-A-2024-74-28
Empresa: ASRIVER SOLAR SL
Administrador Unico
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 43103 , F 194, S 8, H M 761693, I/A 2 (08/02/2023)
CVE: BORME-A-2023-32-28
Empresa: POLINEA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39870 , F 153, S 8, H M 708246, I/A 2 (02/01/2023)
CVE: BORME-A-2023-6-28
Empresa: LANSIRO INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44429 , F 1, S 8, H M 782908, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: ELONVIA INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44347 , F 102, S 8, H M 781660, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: VISERIS INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44347 , F 92, S 8, H M 781659, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: BORIMER INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44319 , F 210, S 8, H M 781250, I/A 1 (13/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-240-28
Empresa: KATRIEL INVESTMENTS SL
Administrador Unico
Representante
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 44401 , F 43, S 8, H M 782508, I/A 1 (12/12/2022)
CVE: BORME-A-2022-239-28
Empresa: NEW OPEN ENERGY SOLUTIONS SL
Presidente
Secretario
- Castro Zurita Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36442 , F 196, S 8, H M 654737, I/A 8 (24/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-43-28
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO ZURITA MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO ZURITA MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO ZURITA MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos