CASTRO VIÑAU JULIO
Informe ejecutivo de CASTRO VIÑAU JULIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO VIÑAU JULIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXPLOTACIONES AGRICOLAS BASTEROS SL | Administrador Unico | 13/01/2021 | |
CASTROMAR MBA 94 SL | Administrador Solidario | 15/12/2015 |
VINCULACIONES DE CASTRO VIÑAU JULIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO VIÑAU JULIO
Empresa: TERMICOL ENERGIA SOLAR SL
Administrador Solidario
- Castro Viñau Julio
- Martinez Ortiz De La Tabla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3370 , F 205, S 8, H SE 46490, I/A 6 (25/01/2024)
CVE: BORME-A-2024-23-41
Empresa: EXPLOTACIONES AGRICOLAS BASTEROS SL
Administrador Unico
- Castro Viñau Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6973 , F 210, S 8, H SE128283, I/A 1 (13/01/2021)
CVE: BORME-A-2021-13-41
Empresa: CASTROMAR MBA 94 SL
Administrador Solidario
- Castro Viñau Julio
- Martinez Ortiz De La Tabla Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6111 , F 221, S 8, H SE107590, I/A 1 (15/12/2015)
CVE: BORME-A-2015-245-41
Empresa: BASTERO. PV.ENERGIA SL
Liquidador
- Castro Viñau Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 142, S 8, H SE 66599, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-41
Empresa: BASTERO. PV.ENERGIA SL
Administrador Unico
- Castro Viñau Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 142, S 8, H SE 66599, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-41
Empresa: LAUMAR. PV. ENERGIA SL
Liquidador
- Castro Viñau Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 152, S 8, H SE 66601, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-41
Empresa: LAUMAR. PV. ENERGIA SL
Administrador Unico
- Castro Viñau Julio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4356 , F 152, S 8, H SE 66601, I/A 2 (27/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-28-41
Información de CASTRO VIÑAU JULIO
Mostramos los datos de CASTRO VIÑAU JULIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO VIÑAU JULIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos