CASTRO VIBORA JOSE LUIS
Informe ejecutivo de CASTRO VIBORA JOSE LUIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO VIBORA JOSE LUIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EXCLUSIVAS LAURO SL | Administrador Unico | 03/10/2014 |
VINCULACIONES DE CASTRO VIBORA JOSE LUIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO VIBORA JOSE LUIS
Empresa: ANCECOS SL
Administrador Solidario
- Castro Vibora Jose Luis
- Castro Vibora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 627, F 18, S 8, H MA 21883, I/A 6 (26/12/2017)
CVE: BORME-A-2018-3-29
Empresa: EXCLUSIVAS LAURO SL
Administrador Unico
- Castro Vibora Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612, L 3520, F 57, S 8, H MA100367, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
Empresa: EXCLUSIVAS LAURO SL
Administrador Solidario
- Castro Vibora Jose Luis
- Castro Vibora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612, L 3520, F 57, S 8, H MA100367, I/A 2 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
Empresa: ANCECOS SL
Administrador Solidario
- Castro Vibora Jose Luis
- Castro Vibora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 627, F 18, S 8, H MA 21883, I/A 5 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
Empresa: ANCECOS SL
Administrador Unico
- Castro Vibora Jose Luis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1714, L 627, F 18, S 8, H MA 21883, I/A 5 (03/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-196-29
Empresa: EXCLUSIVAS LAURO SL
Administrador Solidario
- Castro Vibora Jose Luis
- Castro Vibora Juan
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4612, L 3520, F 56, S 8, H MA100367, I/A 1 (13/02/2009)
CVE: BORME-A-2009-41-29
Información de CASTRO VIBORA JOSE LUIS
Mostramos los datos de CASTRO VIBORA JOSE LUIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO VIBORA JOSE LUIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos