CASTRO TOLEDO BEATRIZ
Informe ejecutivo de CASTRO TOLEDO BEATRIZ
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO TOLEDO BEATRIZ
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PROTECASA INTEGRAL SL | Administrador Unico | 28/05/2009 | 22/03/2017 |
REAL 17 SL | Administrador Solidario | 15/12/2016 | |
GEOPRE SL | Administrador Unico | 26/03/2009 | 06/06/2016 |
PROTECASA INTEGRAL SL | Consejero Delegado | 28/05/2009 | |
PROTECASA INTEGRAL SL | Consejero | 28/05/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO TOLEDO BEATRIZ
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO TOLEDO BEATRIZ
Empresa: PROTECASA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Castro Toledo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21860 , F 183, S 8, H M 389569, I/A 8 (22/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-63-28
Empresa: REAL 17 SL
Administrador Solidario
- Castro Toledo Beatriz
- Quintero Mora Miguel Angel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21305 , F 132, S 8, H M 378537, I/A 4 (15/12/2016)
CVE: BORME-A-2016-242-28
Empresa: GEOPRE SL
Administrador Unico
- Castro Toledo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14270 , F 95, S 8, H M 235225, I/A 4 (06/06/2016)
CVE: BORME-A-2016-112-28
Empresa: PROTECASA INTEGRAL SL
Administrador Unico
- Castro Toledo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21860 , F 181, S 8, H M 389569, I/A 5 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28
Empresa: PROTECASA INTEGRAL SL
Consejero Delegado
- Castro Toledo Beatriz
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castro Toledo Beatriz
- Menacho Modesto Francisco
- Quintero Mora Miguel Angel
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 21860 , F 181, S 8, H M 389569, I/A 5 (28/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-108-28
Empresa: GEOPRE SL
Administrador Unico
- Castro Toledo Beatriz
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 14270 , F 94, S 8, H M 235225, I/A 2 (26/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-65-28
Información de CASTRO TOLEDO BEATRIZ
Mostramos los datos de CASTRO TOLEDO BEATRIZ que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO TOLEDO BEATRIZ, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos