CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
Informe ejecutivo de CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 4
CARGOS DE CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALCAS GESTION SA | Apoderado | 14/07/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
Consejero
REPR.143 RRM
- Castro Sousa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42951 , F 81, S 8, H B 340238, I/A 35 (16/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-81-08
Empresa: FINANZAS 24 SICAV
Consejero
- Castro Sousa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16854 , F 118, S 8, H M 288094, I/A 17 (12/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-98-28
Empresa: CASFRAN INVERSIONES SA
Administrador Unico
- Castro Sousa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37361 , F 79, S 8, H B 308852, I/A 10 (11/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-37-08
Empresa: PLYMOUTH INVESTMENTS SL
Consejero
- Castro Sousa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41677 , F 123, S 8, H B 378460, I/A 9 (14/09/2010)
CVE: BORME-A-2010-185-08
Empresa: ALCAS GESTION SA
Apoderado
- Castro Sousa Francisco Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 37398 , F 55, S 8, H B 297465, I/A 10 (14/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-141-08
Empresa: PLYMOUTH INVESTMENTS SL
Consejero
- BERCICOM 1999 SL
- BRINCA 2004 SL
- Castro Sousa Alfonso
- Castro Sousa Francisco Manuel
- De Tord Gimenez Carolina
- De Tord Gimenez Santiago
- Nebra Tomas Jose
- Ros Gener Manuel
Presidente
REPR.143 RRM
Secretario No Consejero
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 41087 , F 26, S 8, H B 378460, I/A 2 (31/03/2009)
CVE: BORME-A-2009-69-08
Información de CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL
Mostramos los datos de CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO SOUSA FRANCISCO MANUEL, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos