CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
Informe ejecutivo de CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 13
Empresas activas: 9
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
THUIS SOLUTIONS SL | Administrador Unico | 02/05/2023 | |
KEY WEST REAL ESTATE SL | Administrador Unico | 01/08/2022 | |
MI CASA CAPITAL SL | Apoderado | 04/02/2022 | |
LINA DEVELOPMENT SL | Administrador Unico | 10/06/2021 | |
CASTRONDERS INVESTMENT SPAIN SL | Socio Unico | 23/03/2021 | |
CASTRONDERS INVESTMENT SPAIN SL | Administrador Unico | 23/03/2021 | |
SPAINCAPITALVALENCIA SL | Administrador Unico | 18/12/2020 | |
GROEN WORKS SL | Administrador Unico | 16/09/2020 | |
GROEN WORKS SL | Apoderado | 05/07/2019 | |
IJDEE WERKEN SL | Socio Unico | 23/05/2019 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
Empresa: THUIS SOLUTIONS SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4569 , F 162, S 8, H A 185245, I/A 1 (02/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-87-03
Empresa: KEY WEST REAL ESTATE SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445 , F 183, S 8, H A 178279, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-03
Empresa: KEY WEST REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Castro Ruiz Rosa Carolina
- Westermeijer Kevin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445 , F 183, S 8, H A 178279, I/A 3 (01/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-151-03
Empresa: KEY WEST REAL ESTATE SL
Administrador Solidario
- Castro Ruiz Rosa Carolina
- Westermeijer Kevin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4445 , F 181, S 8, H A 178279, I/A 1 (07/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-31-03
Empresa: MI CASA CAPITAL SL
Apoderado
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4443 , F 174, S 8, H A 178163, I/A 2 (04/02/2022)
CVE: BORME-A-2022-30-03
Empresa: LINA DEVELOPMENT SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4386 , F 24, S 8, H A 174934, I/A 1 (10/06/2021)
CVE: BORME-A-2021-114-03
Empresa: CASTRONDERS INVESTMENT SPAIN SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 23, S 8, H A 173704, I/A 1 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-03
Empresa: CASTRONDERS INVESTMENT SPAIN SL
Socio Único
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4364 , F 23, S 8, H A 173704, I/A 1 (23/03/2021)
CVE: BORME-A-2021-61-03
Empresa: SPAINCAPITALVALENCIA SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4338 , F 174, S 8, H A 172314, I/A 1 (18/12/2020)
CVE: BORME-A-2020-249-03
Empresa: GROEN WORKS SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Rosa Carolina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 4196 , F 97, S 8, H A 164082, I/A 4 (16/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-185-03
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA
Mostramos los datos de CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO RUIZ ROSA CAROLINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos