CASTRO RUIZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CASTRO RUIZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 5
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO RUIZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
RECREATIVOS GONFER SL | Administrador Unico | 11/10/2022 | |
SALON SPORT MAGIC SL | Administrador Unico | 09/05/2022 | |
RUIZ DARDET FONTANERIA SL | Administrador Solidario | 20/02/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO RUIZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO RUIZ JOSE MARIA
Empresa: LOTERIAS CON FORTUNA SL
Liquidador Solidario
- Castro Ruiz Francisco Jose
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6328 , F 110, S 8, H SE112680, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-41
Empresa: LOTERIAS CON FORTUNA SL
Administrador Solidario
- Castro Ruiz Francisco Jose
- Castro Ruiz Jose Maria
Liquidador Solidario
- Castro Ruiz Francisco Jose
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6328 , F 110, S 8, H SE112680, I/A 2 (19/05/2023)
CVE: BORME-A-2023-98-41
Empresa: RECREATIVOS GONFER SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6632 , F 148, S 8, H SE119760, I/A 2 (11/10/2022)
CVE: BORME-A-2022-200-41
Empresa: CASCER RECREATIVOS SL
Liquidador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6814 , F 13, S 8, H SE124561, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-41
Empresa: CASCER RECREATIVOS SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Liquidador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6814 , F 13, S 8, H SE124561, I/A 4 (08/08/2022)
CVE: BORME-A-2022-155-41
Empresa: SALON SPORT MAGIC SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6495 , F 2, S 8, H SE116496, I/A 3 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-94-41
Empresa: CASCER RECREATIVOS SL
Administrador Unico
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6814 , F 12, S 8, H SE124561, I/A 3 (09/05/2022)
CVE: BORME-A-2022-92-41
Empresa: CASCER RECREATIVOS SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castro Ruiz Francisco Jose
- Castro Ruiz Jose Maria
- Cerero De La Rosa Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6814 , F 11, S 8, H SE124561, I/A 2 (10/01/2020)
CVE: BORME-A-2020-16-41
Empresa: LOTERIAS CON FORTUNA SL
Administrador Solidario
- Castro Ruiz Francisco Jose
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 6328 , F 109, S 8, H SE112680, I/A 1 (15/02/2017)
CVE: BORME-A-2017-38-41
Empresa: RUIZ DARDET FONTANERIA SL
Administrador Solidario
- Alvarez Dardet Canorea Manuel
- Castro Ruiz Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2267 , F 201, S 8, H CO 31816, I/A 1 (20/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-42-14
Información de CASTRO RUIZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de CASTRO RUIZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO RUIZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos