CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
Informe ejecutivo de CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRANSPORTES MARITIMOS DEL NOROESTE SL | Apoderado | 17/04/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
Empresa: NAVIERA SICAR SL
Apoderado
- Castro-rial Schuler Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 36867 , F 160, S 8, H M 68617, I/A 18 (20/09/2021)
CVE: BORME-A-2021-186-28
Empresa: COMPAÑIA MARITIMA SICAR SL
Administrador Unico
- Castro-rial Schuler Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24498 , F 48, S 8, H M 86088, I/A 15 (19/01/2018)
CVE: BORME-A-2018-21-28
Empresa: COMPAÑIA MARITIMA SICAR SL
Administrador Unico
- Castro-rial Schuler Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24498 , F 45, S 8, H M 86088, I/A 10 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Empresa: COMPAÑIA MARITIMA SICAR SL
Administrador Solidario
- Castro-rial Schuler Marcelo
- Castro-rial Schuler Oscar
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24498 , F 45, S 8, H M 86088, I/A 10 (22/06/2012)
CVE: BORME-A-2012-125-28
Apoderado
- Castro-rial Schuler Marcelo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2488 , F 153, S 8, H C 27145, I/A 4 (17/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-80-15
Empresa: RUMBO 1717 SICAV
Consejero
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Castro-rial Schuler Marcelo
- Garcia Gonzalez Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 118, S 8, H C 42857, I/A 6 (11/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-76-15
Empresa: RUMBO 1717 SICAV
Consejero
- Arbones-davila Navarro Joaquin
- Castro-rial Schuler Marcelo
- Garcia Gonzalez Jorge
- Suanzes Ruiz Carlos
- Vargas-zuñiga De Juanes Maria Angeles
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3261 , F 117, S 8, H C 42857, I/A 3 (13/05/2009)
CVE: BORME-A-2009-95-15
Información de CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO
Mostramos los datos de CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO-RIAL SCHULER MARCELO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos