CASTRO POZA MARIA TERESA
Informe ejecutivo de CASTRO POZA MARIA TERESA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO POZA MARIA TERESA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALMISA MOTOR SL | Administrador Unico | 07/08/2019 | 24/05/2021 |
ZRIDI DISEÑO DIGITAL SL | Administrador Unico | 30/09/2019 | 19/02/2021 |
ALMISA MOTOR SL | Administrador Solidario | 27/05/2011 | 07/08/2019 |
VINCULACIONES DE CASTRO POZA MARIA TERESA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO POZA MARIA TERESA
Empresa: ALMISA MOTOR SL
Administrador Unico
- Castro Poza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28837 , F 131, S 8, H M 519242, I/A 3 (24/05/2021)
CVE: BORME-A-2021-101-28
Empresa: ZRIDI DISEÑO DIGITAL SL
Administrador Unico
- Castro Poza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17186 , F 94, S 8, H M 294448, I/A 5 (19/02/2021)
CVE: BORME-A-2021-39-28
Empresa: ZRIDI DISEÑO DIGITAL SL
Administrador Unico
- Castro Poza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 17186 , F 94, S 8, H M 294448, I/A 3 (30/09/2019)
CVE: BORME-A-2019-192-28
Empresa: ALMISA MOTOR SLL
Administrador Unico
- Castro Poza Maria Teresa
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28837 , F 129, S 8, H M 519242, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: ALMISA MOTOR SLL
Administrador Solidario
- Castro Poza Maria Teresa
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28837 , F 129, S 8, H M 519242, I/A 2 (07/08/2019)
CVE: BORME-A-2019-155-28
Empresa: ALMISA MOTOR SLL
Administrador Solidario
- Castro Poza Maria Teresa
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28837 , F 128, S 8, H M 519242, I/A 1 (27/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-108-28
Información de CASTRO POZA MARIA TERESA
Mostramos los datos de CASTRO POZA MARIA TERESA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO POZA MARIA TERESA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos