CASTRO POZA EMILIO JESUS
Informe ejecutivo de CASTRO POZA EMILIO JESUS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 9
Empresas inactivas: 6
CARGOS DE CASTRO POZA EMILIO JESUS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIPACK GRAFICO SL | Apoderado Solidario | 05/08/2016 | 27/11/2023 |
LUFERCOMP SL | Administrador Solidario | 25/10/2013 | |
CASGUT INVERSIONES SL | Administrador Solidario | 25/10/2013 | |
EDIPACK GRAFICO SL | Administrador Mancomunado | 25/10/2013 | |
CENTRAL DE ARTES GRAFICAS SA | Consejero Delegado Mancomunado | 21/02/2013 | 03/09/2013 |
CENTRAL DE ARTES GRAFICAS SA | Consejero | 21/02/2013 | 03/09/2013 |
ROTOPRINT SA | Consejero Delegado Mancomunado | 20/03/2013 | 03/09/2013 |
ROTOPRINT SA | Consejero | 20/03/2013 | 03/09/2013 |
ROTATIVAS DE EXTREMADURA SA | Administrador Mancomunado | 01/12/2010 | 05/04/2013 |
VINCULACIONES DE CASTRO POZA EMILIO JESUS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO POZA EMILIO JESUS
Empresa: EDIPACK GRAFICO SL
Apoderado Solidario
- Castro Poza Emilio Jesus
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18008 , F 211, S 8, H M 311263, I/A 5 (05/08/2016)
CVE: BORME-A-2016-155-28
Empresa: EDIPACK GRAFICO SL
Administrador Mancomunado
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
- Ruiz Alvarez Pablo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 18008 , F 211, S 8, H M 311263, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: CASGUT INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 8534 , F 148, S 8, H M 137510, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-211-28
Empresa: LUFERCOMP SL
Administrador Solidario
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5376 , F 113, S 8, H M 88077, I/A 4 (25/10/2013)
CVE: BORME-A-2013-210-28
Empresa: ROTOPRINT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Consejero
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24026 , F 188, S 8, H M 78120, I/A 14 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-173-28
Empresa: CENTRAL DE ARTES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Consejero
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24026 , F 196, S 8, H M 78492, I/A 46 (03/09/2013)
CVE: BORME-A-2013-172-28
Empresa: ROTATIVAS DE EXTREMADURA SA
Administrador Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 680, F 109, S 8, H CC 11904, I/A 5 (05/04/2013)
CVE: BORME-A-2013-77-10
Empresa: ROTOPRINT SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Consejero
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24026 , F 188, S 8, H M 78120, I/A 13 (20/03/2013)
CVE: BORME-A-2013-60-28
Empresa: CENTRAL DE ARTES GRAFICAS SA
Consejero Delegado Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Consejero
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
- Castro Poza Fernando
- Gutierrez Casado Luis Basilio
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 24026 , F 196, S 8, H M 78492, I/A 45 (21/02/2013)
CVE: BORME-A-2013-42-28
Empresa: ROTATIVAS DE EXTREMADURA SA
Administrador Mancomunado
- Camara Hernandez Francisco Jose
- Castro Poza Emilio Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 853, L 680, F 104, S 8, H CC 11904, I/A 1 (01/12/2010)
CVE: BORME-A-2010-245-10
Información de CASTRO POZA EMILIO JESUS
Mostramos los datos de CASTRO POZA EMILIO JESUS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO POZA EMILIO JESUS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos