CASTRO POMBO BELEN
Informe ejecutivo de CASTRO POMBO BELEN
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 7
Empresas activas: 5
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO POMBO BELEN
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
NAUTICA CASTRO SL | Administrador Unico | 11/03/2022 | |
NAUTICA POMBO SL | Administrador Unico | 10/01/2022 | |
NAVALES POMBO INTERNACIONAL SL | Socio Unico | 16/03/2011 | |
NAVALES POMBO INTERNACIONAL SL | Administrador Unico | 16/03/2011 | |
MAZAIDO SA | Consejero Delegado Solidario | 21/04/2010 | |
MAZAIDO SA | Consejero | 21/04/2010 | |
EFECTOS NAVALES POMBO SL | Apoderado Mancomunado Solidario | 02/11/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO POMBO BELEN
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO POMBO BELEN
Empresa: EFECTOS NAVALES POMBO SL
Consejero
- Castro Pombo Belen
Vicepresidente
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 20, S 8, H C 7416, I/A 11 (02/03/2023)
CVE: BORME-A-2023-51-15
Empresa: NAUTICA CASTRO SL
Administrador Unico
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3779 , F 163, S 8, H C 61758, I/A 1 (11/03/2022)
CVE: BORME-A-2022-55-15
Empresa: NAUTICA POMBO SL
Administrador Unico
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3774 , F 70, S 8, H C 61538, I/A 1 (10/01/2022)
CVE: BORME-A-2022-10-15
Empresa: TOME GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 177, S 8, H C 32744, I/A 3 (11/05/2015)
CVE: BORME-A-2015-95-15
Empresa: NAVALES POMBO INTERNACIONAL SL
Administrador Unico
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28613 , F 50, S 8, H M 515239, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: NAVALES POMBO INTERNACIONAL SL
Socio Único
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28613 , F 50, S 8, H M 515239, I/A 1 (16/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-60-28
Empresa: MAZAIDO SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Pombo Belen
- Pombo Martinez Manuel
- Pombo Mosquera Maria Beatriz
Consejero
- Castro Pombo Belen
- Pombo Martinez Manuel
- Pombo Mosquera Maria Beatriz
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1922 , F 182, S 8, H C 18172, I/A 7 (21/04/2010)
CVE: BORME-A-2010-80-15
Empresa: EFECTOS NAVALES POMBO SL
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castro Pombo Belen
- Pombo Martinez Luis
- Pombo Martinez Manuel
- Pombo Mosquera Maria Beatriz
Consejero
- Castro Pombo Belen
- Pombo Martinez Luis
- Pombo Martinez Manuel
- Pombo Mosquera Maria Beatriz
Presidente
Secretario
Vicepresidente
- Castro Pombo Belen
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1884 , F 19, S 8, H C 7416, I/A 8 (02/11/2009)
CVE: BORME-A-2009-216-15
Empresa: TOME GESTION INMOBILIARIA SL
Administrador Solidario
- Castro Pombo Belen
- Tome Ferreiro Bernardo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2811 , F 177, S 8, H C 32744, I/A 2 (02/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-196-15
Información de CASTRO POMBO BELEN
Mostramos los datos de CASTRO POMBO BELEN que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO POMBO BELEN, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos