CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
Informe ejecutivo de CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 16
Empresas activas: 8
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDIFICIO CARCELLER 32 SL | Administrador Unico | 02/08/2024 | |
SFI GESTION HOTELERA SL | Apoderado | 11/08/2023 | |
PG HOTEL MANAGEMENT & SALES SL | Administrador Unico | 06/11/2020 | |
WIMPEN PROPERTIES SL | Presidente | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES SL | Consejero Delegado | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES SL | Consejero | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES EL MARQUES SL | Presidente | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES EL MARQUES SL | Consejero Delegado | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES EL MARQUES SL | Consejero | 21/06/2018 | |
WIMPEN PROPERTIES LAS CASITAS SL | Presidente | 21/06/2018 |
VER MAS CARGOS
VINCULACIONES DE CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
Empresa: EDIFICIO CARCELLER 32 SL
Administrador Unico
- Castro Pereira German Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: S 8 , H V 217703, I/A 6 (02/08/2024)
CVE: BORME-A-2024-153-46
Empresa: SFI GESTION HOTELERA SL
Apoderado
- Castro Pereira German Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 11068, L 8346, F 102, S 8, H V 200964, I/A 7 (11/08/2023)
CVE: BORME-A-2023-158-46
Empresa: ALANDA MANAGEMENT SERVICES SL
Administrador Mancomunado
- Castro Pereira German Ali
- Monzo Fornas Jorge
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299, L 1212, F 131, S 8, H MA 35582, I/A 13 (31/07/2023)
CVE: BORME-A-2023-150-29
Empresa: PG HOTEL MANAGEMENT & SALES SL
Administrador Unico
- Castro Pereira German Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 47511 , F 6, S 8, H B 554157, I/A 1 (06/11/2020)
CVE: BORME-A-2020-221-08
Empresa: WINPEN PROPERTIES SUEÑO AZUL SL
Consejero Delegado
- Castro Pereira German Ali
Consejero
- Castro Pereira German Ali
- Martin Gorrin Ana Luisa
- Shaves Daniel Robert
Presidente
- Castro Pereira German Ali
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3178 , F 71, S 8, H TF 48410, I/A 7 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: WIMPEN PROPERTIES LAS CASITAS SL
Consejero Delegado
- Castro Pereira German Ali
Consejero
- Ames Pamela Winifred
- Barrow Peter Roger
- Castro Pereira German Ali
- Martin Gorrin Ana Luisa
Presidente
- Castro Pereira German Ali
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 74, S 8, H TF 47065, I/A 10 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: WIMPEN PROPERTIES EL MARQUES SL
Consejero Delegado
- Castro Pereira German Ali
Consejero
- Castro Pereira German Ali
- Martin Gorrin Ana Luisa
- Quijada Franklin Santiago
Presidente
- Castro Pereira German Ali
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3135 , F 66, S 8, H TF 47063, I/A 7 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: WIMPEN PROPERTIES SL
Consejero Delegado
- Castro Pereira German Ali
Consejero
- Castro Pereira German Ali
- Hollidge Susan Linda
- James Dennis Frederick
- Martin Gorrin Ana Luisa
Presidente
- Castro Pereira German Ali
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3104 , F 208, S 8, H TF 46247, I/A 7 (21/06/2018)
CVE: BORME-A-2018-124-38
Empresa: ALANDA MANAGEMENT SERVICES SL
Consejero
- Castro Pereira German Ali
- Martin Granados Carlos
- Monzo Fornas Jorge
Presidente
Secretario
- Castro Pereira German Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299, L 1212, F 130, S 8, H MA 35582, I/A 10 (11/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-116-29
Empresa: ALANDA MANAGEMENT SERVICES SL
Apoderado Mancomunado
Apoderado Solidario
- Buesa Aznar Emerito
- Castro Pereira German Ali
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2299, L 1212, F 129, S 8, H MA 35582, I/A 9 (15/03/2012)
CVE: BORME-A-2012-61-29
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO PEREIRA GERMAN ALI
Mostramos los datos de CASTRO PEREIRA GERMAN ALI que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO PEREIRA GERMAN ALI, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos