CASTRO MORAL MARIA DOLORES
Informe ejecutivo de CASTRO MORAL MARIA DOLORES
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO MORAL MARIA DOLORES
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
VIVENICE SL | Apoderado Solidario | 20/04/2022 | |
SHADER MEDIA SL | Apoderado | 19/12/2011 | |
COMPUTER WORKSHOP CENTER SL | Administrador Unico | 16/02/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO MORAL MARIA DOLORES
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO MORAL MARIA DOLORES
Empresa: VIVENICE SL
Apoderado Solidario
- Castro Moral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39857 , F 220, S 8, H B 354202, I/A 4 (20/04/2022)
CVE: BORME-A-2022-81-08
Empresa: KB SL
Administrador
- Castro Moral Luis
- Castro Moral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 10320 , F 190, S 8, H B 72633, I/A 4 (22/06/2017)
CVE: BORME-A-2017-123-08
Empresa: SHADER MEDIA SL
Apoderado
- Castro Moral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 42875 , F 97, S 8, H B 417119, I/A 2 (19/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-246-08
Empresa: COMPUTER WORKSHOP CENTER SL
Administrador Unico
- Castro Moral Maria Dolores
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 39498 , F 11, S 8, H B 347960, I/A 2 (16/02/2011)
CVE: BORME-A-2011-40-08
Información de CASTRO MORAL MARIA DOLORES
Mostramos los datos de CASTRO MORAL MARIA DOLORES que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO MORAL MARIA DOLORES, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos