CASTRO MARTIN CRISTINA
Informe ejecutivo de CASTRO MARTIN CRISTINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO MARTIN CRISTINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
METABAR DIGITAL SL | Administrador Unico | 03/12/2014 | 26/12/2023 |
BOFROST SA | Apoderado Mancomunado Solidario | 12/04/2012 | 30/10/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO MARTIN CRISTINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO MARTIN CRISTINA
Empresa: METABAR DIGITAL SL
Administrador Unico
- Castro Martin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32140 , F 30, S 8, H M 578378, I/A 3 (26/12/2023)
CVE: BORME-A-2024-2-28
Empresa: METABAR DIGITAL SL
Administrador Unico
- Castro Martin Cristina
- Ordoñez Valverde Rafael Jesus
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 32140 , F 30, S 8, H M 578378, I/A 2 (03/12/2014)
CVE: BORME-A-2014-238-28
Empresa: BOFROST SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castro Martin Cristina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2000 , F 224, S 8, H CO 3019, I/A 46 (30/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-216-14
Empresa: BOFROST SA
Apoderado Mancomunado Solidario
- Castro Martin Cristina
- Fernandez Perez Rafael
Apoderado Mancomunado
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 2000 , F 223, S 8, H CO 3019, I/A 45 (12/04/2012)
CVE: BORME-A-2012-77-14
Información de CASTRO MARTIN CRISTINA
Mostramos los datos de CASTRO MARTIN CRISTINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO MARTIN CRISTINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos