CASTRO MANZANARES GUILLERMO
Informe ejecutivo de CASTRO MANZANARES GUILLERMO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO MANZANARES GUILLERMO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
CYM YAÑEZ SA | Secretario No Consejero | 29/12/2009 | 08/02/2018 |
CYM YAÑEZ SA | Secretario | 31/10/2012 |
VINCULACIONES DE CASTRO MANZANARES GUILLERMO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO MANZANARES GUILLERMO
Empresa: CYM YAÑEZ SA
Consejero Delegado
Presidente
Representante
Secretario
- Castro Manzanares Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 94, S 8, H M 106002, I/A 44 (31/10/2012)
CVE: BORME-A-2012-218-28
Empresa: CYM YAÑEZ SA
Secretario No Consejero
- Castro Manzanares Guillermo
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 20701 , F 90, S 8, H M 106002, I/A 35 (29/12/2009)
CVE: BORME-A-2010-5-28
Información de CASTRO MANZANARES GUILLERMO
Mostramos los datos de CASTRO MANZANARES GUILLERMO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO MANZANARES GUILLERMO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos