CASTRO LOPES JOSE DINIS
Informe ejecutivo de CASTRO LOPES JOSE DINIS
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO LOPES JOSE DINIS
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
PACCAR FINANCIAL ESPAÑA SL | Apoderado | 02/02/2016 | 23/10/2019 |
PACCAR FINANCIAL ESPAÑA SL | Apoderado Mancomunado | 09/02/2016 | 23/10/2019 |
DAF VEHICULOS INDUSTRIALES SA | Apoderado | 27/07/2011 | 01/12/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO LOPES JOSE DINIS
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO LOPES JOSE DINIS
Empresa: PACCAR FINANCIAL ESPAÑA SL
Apoderado Mancomunado
- Castro Lopes Jose Dinis
Apoderado
- Castro Lopes Jose Dinis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 35228 , F 46, S 8, H M 283287, I/A 55 (23/10/2019)
CVE: BORME-A-2019-209-28
Empresa: PACCAR FINANCIAL ESPAÑA SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16614 , F 224, S 8, H M 283287, I/A 45 (09/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-31-28
Empresa: PACCAR FINANCIAL ESPAÑA SL
Apoderado
- Castro Lopes Jose Dinis
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 16614 , F 224, S 8, H M 283287, I/A 43 (02/02/2016)
CVE: BORME-A-2016-26-28
Empresa: DAF VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Castro Lopes Jose Dinis
- Iglesias Carrizo Javier
- Vazquez Valle Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26096 , F 55, S 8, H M 159291, I/A 54 (01/12/2011)
CVE: BORME-A-2011-236-28
Empresa: DAF VEHICULOS INDUSTRIALES SA
Apoderado
- Castro Lopes Jose Dinis
- Iglesias Carrizo Javier
- Vazquez Valle Patricia
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 26096 , F 54, S 8, H M 159291, I/A 52 (27/07/2011)
CVE: BORME-A-2011-150-28
Información de CASTRO LOPES JOSE DINIS
Mostramos los datos de CASTRO LOPES JOSE DINIS que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO LOPES JOSE DINIS, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos