CASTRO JURADO MARIA JOSE
Informe ejecutivo de CASTRO JURADO MARIA JOSE
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 8
Empresas activas: 4
Cargos inactivos: 0
Empresas inactivas: 0
CARGOS DE CASTRO JURADO MARIA JOSE
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ASESORIA CASTRO JURADO SL | Administrador Unico | 09/10/2017 | |
PROJOCASA SA | Administrador Solidario | 09/10/2015 | |
INVERSIONES CASTRO-SALIDO SL | Apoderado Solidario | 14/01/2011 | |
INVERSIONES CASTRO-SALIDO SL | Apoderado Solidario | 16/02/2010 | |
PANALMEDINA SA | Secretario | 11/08/2009 | |
PANALMEDINA SA | Consejero Delegado Solidario | 11/08/2009 | |
PANALMEDINA SA | Consejero | 11/08/2009 | |
PROJOCASA SA | Apoderado Solidario | 28/07/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO JURADO MARIA JOSE
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO JURADO MARIA JOSE
Empresa: PROJOCASA SA
Administrador Solidario
- Castro Jurado Catalina
- Castro Jurado Maria Jose
- Jurado Martin Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 143, S 8, H MA 8767, I/A 13 (04/08/2020)
CVE: BORME-A-2020-155-29
Empresa: PANALMEDINA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Jurado Maria Jose
- Lorenzo Navarro Francisco
Consejero
- Castro Jurado Maria Jose
- Lorenzo Molina Antonio
- Lorenzo Navarro Francisco
Presidente
Secretario
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 153, S 8, H MA 8769, I/A 11 (22/07/2019)
CVE: BORME-A-2019-145-29
Empresa: ASESORIA CASTRO JURADO SL
Administrador Unico
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5659, L 4566, F 88, S 8, H MA141623, I/A 1 (09/10/2017)
CVE: BORME-A-2017-199-29
Empresa: PROJOCASA SA
Administrador Solidario
- Castro Jurado Catalina
- Castro Jurado Maria Jose
- Jurado Martin Catalina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 143, S 8, H MA 8767, I/A 12 (09/10/2015)
CVE: BORME-A-2015-201-29
Empresa: PANALMEDINA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Jurado Maria Jose
- Lorenzo Navarro Francisco
Consejero
- Castro Jurado Maria Jose
- Lorenzo Molina Antonio
- Lorenzo Navarro Francisco
Presidente
Secretario
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 152, S 8, H MA 8769, I/A 9 (20/10/2014)
CVE: BORME-A-2014-206-29
Empresa: INVERSIONES CASTRO-SALIDO SL
Apoderado Solidario
- Castro Jurado Catalina
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439, L 2351, F 68, S 8, H MA 67058, I/A 4 (14/01/2011)
CVE: BORME-A-2011-20-29
Empresa: INVERSIONES CASTRO-SALIDO SL
Apoderado Solidario
- Castro Jurado Catalina
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3439, L 2351, F 68, S 8, H MA 67058, I/A 2 (16/02/2010)
CVE: BORME-A-2010-40-29
Empresa: PANALMEDINA SA
Consejero Delegado Solidario
Consejero
- Castro Jurado Maria Jose
- Lorenzo Molina Antonio
- Lorenzo Navarro Francisco
Presidente
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 152, S 8, H MA 8769, I/A 8 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-29
Empresa: PANALMEDINA SA
Consejero Delegado Solidario
- Castro Jurado Maria Jose
Secretario
- Castro Jurado Maria Jose
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 152, S 8, H MA 8769, I/A 8 (11/08/2009)
CVE: BORME-A-2009-162-29
Empresa: PROJOCASA SA
Administrador Solidario
Apoderado Solidario
- Castro Jurado Catalina
- Castro Jurado Maria Angeles
- Castro Jurado Maria Jose
- Castro Jurado Maria Nieves
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1291, L 204, F 142, S 8, H MA 8767, I/A 10 (28/07/2009)
CVE: BORME-A-2009-151-29
Información de CASTRO JURADO MARIA JOSE
Mostramos los datos de CASTRO JURADO MARIA JOSE que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO JURADO MARIA JOSE, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos