CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
Informe ejecutivo de CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 0
Empresas activas: 0
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA | Apoderado | 30/12/2008 | 11/08/2017 |
TELEFONICA REMESAS SA | Apoderado Solidario | 03/03/2011 | 16/10/2013 |
VINCULACIONES DE CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
Empresa: MONEY EXPRESS TRANSFER E.P. SA
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31524 , F 158, S 8, H M 379099, I/A 394 (11/08/2017)
CVE: BORME-A-2017-158-28
Empresa: TELEFONICA REMESAS SA
Apoderado Solidario
- Abdoulaye Niane
- Agost Fedullo Gladys-andrea
- Castro Izurieta Jenny Vianey
- CIBER TELEMUNDO SL
- Diallo Abdourahamane
- Farre Puignau Maria Angela
- Kaddous Mohamed Tamer
- KAOR SERVICIOS DE TELEFONIA SL
- Margot Guevara Chavez Julia
- Mariaca Diaz Maria Viviana
- NEG-BUKI SL
- Raigosa Garcia Edward Andres
- Sanchez Velasquez Rigoberto
- SERVIJACA 1001 SL
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 28308 , F 205, S 8, H M 491128, I/A 47 (03/03/2011)
CVE: BORME-A-2011-51-28
Empresa: MONEY EXPRESS TRANSFER SA
Apoderado
- Acila Zakaria
- Ahmed Gulzar
- Amedeka Angelina Ablewor
- Barbalace Julio Ernesto
- Barbosa Da Silva Marlucia
- Castro Izurieta Jenny Vianey
- Cornel Iobagiu Marius
- Cuello Silva Marina Ines
- De La Cruz Coronado Luis Alberto
- Dia Maty
- El Asnabi Mohammed
- El Kiasse Mohamed
- Ettarghi Rachid
- Fall Niang Amdy
- Fecheta Clauida
- Gomez Gomez Seleny
- Gyabaah Solomon
- Hussain Afzaal
- Mahmood Basharat
- Makdoumi Ahmed
- Matei Elena
- Melones Sierra Jose Manuel
- Muñoz Candia Miriam Lidia
- Naji Ameur
- Nouri Abderrahmane
- Nwafor Ifeanyichukwu
- Prado Valladolid Neisi Mireya
- Quintero Osorio Yaneth
- Ramde Ibrahim
- Romero Alvarino Rosaura
- Samir Jaouad
- SCA BAZAR LAILA
- Toribio Gutierrez Maria Luisa
- Vaca Ramos Jose
- Valladares De La Chica Mercedes
- Waheed Abdul
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 25117 , F 209, S 8, H M 379099, I/A 128 (30/12/2008)
CVE: BORME-A-2009-8-28
Información de CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY
Mostramos los datos de CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO IZURIETA JENNY VIANEY, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos