CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
MONTAJES ELECTRICOS LUR SL | Administrador Unico | 07/02/2014 | |
ELECTRICIDADELGOIN SA | Administrador Solidario | 30/01/2009 |
VINCULACIONES DE CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS LUR SLL
Administrador Unico
- Castro Gutierrez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 206, S 8, H BI 63661, I/A 2 (21/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-63-48
Empresa: ELECTRICIDAD ELGOIN SA
Administrador Solidario
- Castro Gutierrez Jose Antonio
- Gomez Juarez Pedro Maria
- Larralde Uriarte Jose Maria
- Lopez Olaso Jose Enrique
- Rodriguez Aja Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 119, S 8, H BI 19350, I/A 5 (28/05/2014)
CVE: BORME-A-2014-108-48
Empresa: MONTAJES ELECTRICOS LUR SLL
Administrador Unico
- Castro Gutierrez Jose Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5427 , F 204, S 8, H BI 63661, I/A 1 (07/02/2014)
CVE: BORME-A-2014-33-48
Empresa: ELECTRICIDAD ELGOIN SAL
Administrador Solidario
- Castro Gutierrez Jose Antonio
- Gomez Juarez Pedro Maria
- Larralde Uriarte Jose Maria
- Lopez Olaso Jose Enrique
- Rodriguez Aja Jose Antolin
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3573 , F 118, S 8, H BI 19350, I/A 4 (30/01/2009)
CVE: BORME-A-2009-28-48
Información de CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO
Mostramos los datos de CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GUTIERREZ JOSE ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos