CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
Informe ejecutivo de CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 3
Empresas activas: 3
Cargos inactivos: 4
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
ALEJANDRO MARTIN HERNANDEZ SL | Apoderado | 09/05/2011 | |
ALEHISA ALEJANDRO MARTIN E HIJAS SL | Apoderado | 09/05/2011 | |
SONETO SL | Apoderado | 09/05/2011 |
VINCULACIONES DE CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
Empresa: MOTODONIA SL
Administrador Solidario
- Castro Gutierrez Antonio
- Salcedo Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9805, L 7087, F 141, S 8, H V 159932, I/A 3 (03/03/2020)
CVE: BORME-A-2020-48-46
Empresa: MOTODONIA SL
Administrador Solidario
- Castro Gutierrez Antonio
- Salcedo Diaz Manuel
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9805, L 7087, F 141, S 8, H V 159932, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-46
Empresa: MOTODONIA SL
Administrador Unico
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9805, L 7087, F 141, S 8, H V 159932, I/A 2 (30/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-127-46
Empresa: MOTODONIA SL
Administrador Unico
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 9805, L 7087, F 140, S 8, H V 159932, I/A 1 (05/06/2014)
CVE: BORME-A-2014-110-46
Empresa: INMOBILIARIA ZUBIBITARTE SL
Administrador Solidario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3525 , F 32, S 8, H BI 19124, I/A 4 (30/01/2014)
CVE: BORME-A-2014-28-48
Empresa: SONETO SL
Apoderado
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 5166, L 2474, F 8, S 8, H V 40728, I/A 8 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-46
Empresa: ALEHISA ALEJANDRO MARTIN E HIJAS SL
Apoderado
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3848, L 1160, F 134, S 8, H V 15811, I/A 18 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-46
Empresa: GALERIAS MARTIN SA
Apoderado
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3754, L 1066, F 85, S 8, H V 14592, I/A 14 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-46
Empresa: ALEJANDRO MARTIN HERNANDEZ SL
Apoderado
- Castro Gutierrez Antonio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 3313, L 626, F 60, S 8, H V 8753, I/A 6 (09/05/2011)
CVE: BORME-A-2011-94-46
Información de CASTRO GUTIERREZ ANTONIO
Mostramos los datos de CASTRO GUTIERREZ ANTONIO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GUTIERREZ ANTONIO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos