CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
Informe ejecutivo de CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 2
Cargos inactivos: 7
Empresas inactivas: 3
CARGOS DE CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
INCENTIA INVERSIONES SL | Administrador Unico | 12/03/2024 | |
CAST & BLAS SL | Liquidador | 08/03/2017 |
VINCULACIONES DE CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
Empresa: INCENTIA INVERSIONES SL
Administrador Unico
- Castro Guerrero Luis Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 121, S 8, H LE 14836, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-24
Empresa: INCENTIA INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Guerrero Gonzalo
- Castro Guerrero Luis Alvaro
- Castro Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1014 , F 121, S 8, H LE 14836, I/A 2 (12/03/2024)
CVE: BORME-A-2024-56-24
Empresa: LEDTICA MULTIMEDIA SL
Administrador Solidario
- Cañizo Gonzalez Jose Vicente
- Castro Guerrero Luis Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 4, S 8, H LE 20350, I/A 5 (22/03/2018)
CVE: BORME-A-2018-62-24
Empresa: CAST & BLAS SL
Liquidador
- Castro Guerrero Luis Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 17, S 8, H LE 15012, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-24
Empresa: CAST & BLAS SL
Administrador Solidario
- Castro Guerrero Luis Alvaro
- Castro Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1020 , F 17, S 8, H LE 15012, I/A 4 (08/03/2017)
CVE: BORME-A-2017-51-24
Empresa: BLAS & CAST INVERSIONES SL
Liquidador
- Castro Guerrero Luis Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 93, S 8, H LE 14740, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-24
Empresa: BLAS & CAST INVERSIONES SL
Administrador Solidario
- Castro Guerrero Luis Alvaro
- Castro Guerrero Roberto
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1011 , F 93, S 8, H LE 14740, I/A 3 (08/02/2012)
CVE: BORME-A-2012-34-24
Empresa: LEDTICA MULTIMEDIA SLL
Administrador Solidario
- Cañizo Gonzalez Jose Vicente
- Castro Guerrero Luis Alvaro
- Redondo Avila Ruben
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1186 , F 1, S 8, H LE 20350, I/A 1 (01/06/2010)
CVE: BORME-A-2010-110-24
Liquidador
- Castro Guerrero Luis Alvaro
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 201, S 8, H LE 19843, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-24
Administrador Mancomunado
- Castro Guerrero Luis Alvaro
- Fernandez Lopez Fernando
- Lago Dominguez Ramon
- Suarez Rubio Jose Oliverio
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1168 , F 201, S 8, H LE 19843, I/A 4 (29/01/2010)
CVE: BORME-A-2010-26-24
VER MAS ACTOS
Información de CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO
Mostramos los datos de CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GUERRERO LUIS ALVARO, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos