CASTRO GUALDAL ADELINA
Informe ejecutivo de CASTRO GUALDAL ADELINA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 1
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO GUALDAL ADELINA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
EDER FORMACION S. SCOOP AND | Administrador Unico | 15/01/2013 |
VINCULACIONES DE CASTRO GUALDAL ADELINA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GUALDAL ADELINA
Empresa: ECONSIGRA SL
Administrador Unico
- Castro Gualdal Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 59, S 8, H GR 40692, I/A 4 (20/04/2016)
CVE: BORME-A-2016-80-18
Empresa: EDER FORMACION SL
Administrador Unico
- Castro Gualdal Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 791 , F 15, S 8, H GR 12457, I/A 7 (15/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-14-18
Empresa: EDER SISTEMAS INFORMATICOS SL
Administrador Unico
- Castro Gualdal Adelina
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1446 , F 59, S 8, H GR 40692, I/A 2 (14/01/2013)
CVE: BORME-A-2013-12-18
Información de CASTRO GUALDAL ADELINA
Mostramos los datos de CASTRO GUALDAL ADELINA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GUALDAL ADELINA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos