CASTRO GROS ANNA MARIA
Informe ejecutivo de CASTRO GROS ANNA MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 1
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 2
Empresas inactivas: 1
CARGOS DE CASTRO GROS ANNA MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
TRICORSEL SA | Apoderado Solidario | 22/11/2019 |
VINCULACIONES DE CASTRO GROS ANNA MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GROS ANNA MARIA
Empresa: TRICORSEL SA
Apoderado Solidario
- Castro Gros Anna Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 45, S 8, H B 64524, I/A 23 (22/11/2019)
CVE: BORME-A-2019-230-08
Empresa: INDUSTRIAS GROSMAR SL
Apoderado
- Castro Gros Anna Maria
- Castro Gros Jordi
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 22979 , F 154, S 8, H B 45891, I/A 10 (05/12/2018)
CVE: BORME-A-2018-239-08
Empresa: TRICORSEL SA
Consejero
- Castro Gonzalez Carlos
- Castro Gros Anna Maria
- Castro Gros Xavier
- Gros Ruldua Matilde
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 44, S 8, H B 64524, I/A 20 N (02/02/2018)
CVE: BORME-A-2018-33-08
Empresa: TRICORSEL SA
Consejero
- Castro Gonzalez Carlos
- Castro Gros Anna Maria
- Castro Gros Xavier
- Gros Ruldua Matilde
Presidente
Secretario
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 31697 , F 44, S 8, H B 64524, I/A 20 (06/10/2009)
CVE: BORME-A-2009-200-08
Información de CASTRO GROS ANNA MARIA
Mostramos los datos de CASTRO GROS ANNA MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GROS ANNA MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos