CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
Informe ejecutivo de CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
- Obtén gratis la información mercantil y los cargos que ocupa y que ha ocupado.
- Nombramientos y ceses de empresas.
- Vinculaciones con otros directivos y sociedades
Cargos activos: 2
Empresas activas: 1
Cargos inactivos: 3
Empresas inactivas: 2
CARGOS DE CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
Nombre | Cargo | Desde | Hasta |
---|---|---|---|
IMMOBIL LA FIORITA SL | Apoderado | 29/11/2023 | |
IMMOBIL LA FIORITA SL | Apoderado | 01/09/2020 |
VINCULACIONES DE CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
Mapa de directivos dónde poder encontrar las relaciones entre empresas y directivos
ACTOS BORME DE CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
Empresa: IMMOBIL LA FIORITA SL
Apoderado
- Castro Gonzalvez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 215, S 8, H T 20492, I/A 12 (29/11/2023)
CVE: BORME-A-2023-232-43
Empresa: IMMOBIL LA FIORITA SL
Apoderado
- Castro Gonzalvez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1576 , F 214, S 8, H T 20492, I/A 9 (01/09/2020)
CVE: BORME-A-2020-174-43
Empresa: AGRICOLA MASIA PUBILL SL
Liquidador
- Castro Gonzalvez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 19, S 8, H T 20237, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-43
Empresa: AGRICOLA MASIA PUBILL SL
Administrador Unico
- Castro Gonzalvez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1565 , F 19, S 8, H T 20237, I/A 2 (31/07/2017)
CVE: BORME-A-2017-151-43
Empresa: TECNOLOGIA EN CIERRES SL
Administrador Unico
- Castro Gonzalvez Jose Maria
Fuente: Boletín Oficial del Registro Mercantil
Datos registrales: T 1234 , F 119, S 8, H T 3325, I/A 13 (14/05/2010)
CVE: BORME-A-2010-99-43
Información de CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA
Mostramos los datos de CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA que hemos encontrado en el Boletín Oficial del Registro Mercantil (BORME)
DatosCif te muestra gratuitamente toda la trayectoria profesional de CASTRO GONZALVEZ JOSE MARIA, pero la coincidencia es por nombre, por lo que no podemos grantizar que sean siempre la misma persona física
En este informe mostramos cronológicamente los cargos nombrados por sociedades, pudiendo ser cargos directivos activos o históricos